GONZALEZ GARCIA MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ GARCIA MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GONZALEZ GARCIA MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HORMIGONES SIERRA SL | Administrador Unico | 08/05/2024 | |
LARRIBA ECONOMISTA SL | Apoderado | 11/02/2019 | |
CORPORACION INVERSORA LARRIBABAREIROS SL | Administrador Unico | 29/08/2016 | |
ORTOPEDIA TRES CRUCES SL | Administrador Solidario | 05/01/2016 | |
EUROTAGGER SL | Administrador Unico | 05/09/2013 | |
SILVERSINKET SL | Socio Unico | 24/08/2012 | |
SILVERSINKET SL | Administrador Unico | 24/08/2012 | |
ASESORAMIENTO Y GESTION LARRIBA-GONZALEZ SL | Administrador Unico | 14/12/2011 | |
PERNILS BUFALVENT SL | Apoderado | 30/11/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GARCIA MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GARCIA MARIA CARMEN
Empresa: HORMIGONES SIERRA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 161, S 8, H BU 1375, I/A 41 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-09
Empresa: HORMIGONES SIERRA SL
Administrador Solidario
- De La Sierra Gonzalez Nuria Del Mar
- Gonzalez Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 161, S 8, H BU 1375, I/A 41 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-94-09
Empresa: HORMIGONES SIERRA SL
Administrador Solidario
- De La Sierra Gonzalez Nuria Del Mar
- Gonzalez Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 644, L 435, F 161, S 8, H BU 1375, I/A 39 (18/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-161-09
Empresa: NINUS 25 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43702 , F 82, S 8, H B 435931, I/A 3 (09/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-91-08
Empresa: VOLAR 25 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35774 , F 114, S 8, H B 265623, I/A 8 (20/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-59-08
Empresa: PERNILS BUFALVENT SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36529 , F 152, S 8, H B 32850, I/A 30 (19/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-08
Empresa: LARRIBA ECONOMISTA SL
Apoderado
- Gonzalez Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 485 , F 101, S 8, H P 7894, I/A 4 (11/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-33-34
Empresa: MAR BORONDON SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Garcia Maria Carmen
- Nacimento Sesto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3278 , F 28, S 8, H TF 51886, I/A 2 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-145-38
Empresa: MOIRA FISHING TENERIFE SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Garcia Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3472 , F 104, S 8, H TF 58185, I/A 2 (21/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-125-38
Empresa: MOIRA FISHING TENERIFE SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Garcia Maria Carmen
- Nacimento Sesto Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3472 , F 103, S 8, H TF 58185, I/A 1 (14/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-243-38
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GARCIA MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GONZALEZ GARCIA MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GARCIA MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos