GONZALEZ GARCIA JOSE ANGEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ GARCIA JOSE ANGEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 19
Empresas activas: 15
Cargos inactivos: 14
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ GARCIA JOSE ANGEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAP ESPAÑA SISTEMAS APLICACIONES Y PRODUCTOS EN LA INFORMATICA SA | Apoderado | 08/05/2024 | |
GONARE SERVICIOS MEDICOS SLP | Administrador Unico | 29/12/2022 | |
GONARE SERVICIOS MEDICOS SLP | Soc.Prof. | 29/12/2022 | |
NATURTRANS 2022 SL | Administrador Unico | 04/05/2022 | |
CAUTIMAR MEDITERRANEO SL | Administrador Unico | 30/03/2022 | |
AGROAMIS 2012 SL | Administrador Solidario | 10/03/2022 | |
APERO 2005 SL | Administrador Unico | 09/03/2022 | |
PROMOCIONES Y EXPLOTACIONES AGRICOLAS SA | Administrador Solidario | 07/10/2020 | |
SUPERBROTHERS SL | Administrador Solidario | 20/02/2020 | |
SAP EMEA INSIDE SALES SL | Apoderado Solidario | 19/01/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ GARCIA JOSE ANGEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GARCIA JOSE ANGEL
Empresa: MANTENIMIENTOS GONCE SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 548540, I/A 2 (01/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-130-08
Apoderado
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34745 , F 38, S 8, H M 51360, I/A 152 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-28
Empresa: GONARE SERVICIOS MEDICOS SLP
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Soc.Prof.
- Arena Guibert Ana
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3080 , F 34, S 8, H SS 45473, I/A 1 (29/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Empresa: AGROAMIS NATURE SL
Liquidador Mancomunado
- Garcia Lopez Juan Manuel
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1693 , F 111, S 8, H AL 44033, I/A 5 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-04
Empresa: AGROAMIS NATURE SL
Administrador Mancomunado
- Garcia Lopez Juan Manuel
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1693 , F 111, S 8, H AL 44033, I/A 5 (16/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-229-04
Empresa: NATURTRANS 2022 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2190 , F 185, S 8, H AL 54822, I/A 1 (04/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-04
Empresa: CAUTIMAR MEDITERRANEO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1915 , F 174, S 8, H AL 48881, I/A 4 (30/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-70-04
Empresa: APERO 2005 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 940 , F 58, S 8, H AL 24876, I/A 4 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-04
Empresa: APERO 2005 SL
Administrador Solidario
- Fernandez Madrid Isabel Maria
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 940 , F 58, S 8, H AL 24876, I/A 4 (09/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-04
Empresa: AGROAMIS 2012 SL
Administrador Solidario
- Godoy Sanchez Felipe
- Gonzalez Garcia Jose Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1509 , F 210, S 8, H AL 40085, I/A 8 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-04
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GARCIA JOSE ANGEL
Mostramos los datos de GONZALEZ GARCIA JOSE ANGEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GARCIA JOSE ANGEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos