GONZALEZ GARCIA GERMAN
Informe ejecutivo de GONZALEZ GARCIA GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ GARCIA GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRAJERIAS INDUSTRIALES 2013 SL | Apoderado | 05/01/2018 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GARCIA GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GARCIA GERMAN
Empresa: CERRAJERIAS INDUSTRIALES 2013 SL
Apoderado
- Gonzalez Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31620 , F 52, S 8, H M 568987, I/A 3 (05/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-10-28
Empresa: CERRAJERIAS INDUSTRIALES 2013 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31620 , F 52, S 8, H M 568987, I/A 2 (01/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Empresa: CERRAJERIAS INDUSTRIALES 2013 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31620 , F 50, S 8, H M 568987, I/A 1 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-28
Empresa: CERRAJERIAS INDUSTRIALES 2013 SL
Socio Único
- Gonzalez Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31620 , F 50, S 8, H M 568987, I/A 1 (06/11/2013)
CVE: BORME-A-2013-218-28
Empresa: CORLAN LACIANA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Garcia German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 932 , F 202, S 8, H LE 12242, I/A 4 (24/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-101-24
Información de GONZALEZ GARCIA GERMAN
Mostramos los datos de GONZALEZ GARCIA GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GARCIA GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos