GONZALEZ GALENDE PORFIRIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ GALENDE PORFIRIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ GALENDE PORFIRIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ILBER INVEST SL | Administrador Unico | 10/11/2010 | |
GONLAFOT SL | Liquidador | 05/01/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ GALENDE PORFIRIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ GALENDE PORFIRIO
Empresa: ROGOFOT SL
Administrador
- Gonzalez Galende Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27733 , F 72, S 8, H B 122085, I/A 6 (03/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-87-08
Empresa: NOGLA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Galende Porfirio
Administrador
- Gonzalez Galende Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43674 , F 171, S 8, H B 6257, I/A 10 (02/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-86-08
Empresa: FOTOPRIX SA
Administrador Unico
- Gonzalez Galende Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23859 , F 196, S 8, H B 62124, I/A 30 N (06/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-76-08
Empresa: FOTOPRIX SA
Administrador Unico
- Gonzalez Galende Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23859 , F 195, S 8, H B 62124, I/A 30 (11/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-78-08
Empresa: ROGOLAB SL
Liquidador
- Gonzalez Galende Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31923 , F 218, S 8, H B 201258, I/A 3 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Empresa: ROGOLAB SL
Administrador
- Gonzalez Galende Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31923 , F 218, S 8, H B 201258, I/A 3 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Empresa: FOTOGROSSO SL
Liquidador
- Gonzalez Galende Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31925 , F 5, S 8, H B 201260, I/A 3 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Empresa: FOTOGROSSO SL
Administrador
- Gonzalez Galende Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31925 , F 5, S 8, H B 201260, I/A 3 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-57-08
Empresa: ILBER INVEST SL
Administrador Unico
- Gonzalez Galende Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4490 , F 205, S 8, H BI 41212, I/A 5 (10/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-228-48
Empresa: MEGAPRIX SL
Liquidador
- Gonzalez Galende Porfirio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31056 , F 140, S 8, H B 185308, I/A 4 (08/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-32-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ GALENDE PORFIRIO
Mostramos los datos de GONZALEZ GALENDE PORFIRIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ GALENDE PORFIRIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos