GONZALEZ FRANCISCO CESAR
Informe ejecutivo de GONZALEZ FRANCISCO CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ FRANCISCO CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HOROLOGIUM SL | Administrador Unico | 03/02/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FRANCISCO CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FRANCISCO CESAR
Empresa: HOROLOGIUM SL
Administrador Unico
- Gonzalez Francisco Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 501400, I/A 4 (13/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-182-28
Empresa: HOROLOGIUM SL
Administrador Unico
- Gonzalez Francisco Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27822 , F 104, S 8, H M 501400, I/A 2 (03/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-30-28
Empresa: PINO C-G SL
Administrador Unico
- Gonzalez Francisco Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766, L 1766, F 71, S 8, H PO 16509, I/A 5 (05/09/2012)
CVE: BORME-A-2012-181-36
Empresa: PINO C-G SL
Administrador Unico
- Gonzalez Francisco Cesar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1766, L 1766, F 71, S 8, H PO 16509, I/A 4 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-36
Información de GONZALEZ FRANCISCO CESAR
Mostramos los datos de GONZALEZ FRANCISCO CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FRANCISCO CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos