GONZALEZ FOWLER MARIANO PATRICIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FOWLER MARIANO PATRICIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ FOWLER MARIANO PATRICIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AGO MERUM SL | Administrador Mancomunado | 14/09/2010 | 22/01/2015 |
RED POINT SOURCE SL | Apoderado | 24/04/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FOWLER MARIANO PATRICIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FOWLER MARIANO PATRICIO
Empresa: AGO MERUM SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Garcia Verona Marco Antonio
- Gonzalez Fowler Mariano Patricio
- Vicente Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1469 , F 66, S 8, H VA 11946, I/A 11 (22/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-19-47
Empresa: RED POINT SOURCE SL
Apoderado
- Gonzalez Fowler Mariano Patricio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 13134 , F 96, S 8, H M 212379, I/A 12 (24/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-83-28
Empresa: AGO MERUM SL
Administrador Mancomunado
- Alvarez Garcia Verona Marco Antonio
- Gonzalez Fowler Mariano Patricio
- Vicente Garcia Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 921 , F 28, S 8, H VA 11946, I/A 9 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-184-47
Información de GONZALEZ FOWLER MARIANO PATRICIO
Mostramos los datos de GONZALEZ FOWLER MARIANO PATRICIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FOWLER MARIANO PATRICIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos