GONZALEZ FONSECA EUGENIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FONSECA EUGENIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ FONSECA EUGENIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES ESPECIALES EGODI SA | Administrador Unico | 14/02/2013 | 29/07/2020 |
AUXTRANS EQUIPOS SL | Liquidador Mancomunado | 07/01/2015 | 07/01/2015 |
AUXTRANS EQUIPOS SL | Administrador Unico | 03/11/2010 | 07/01/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FONSECA EUGENIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FONSECA EUGENIO
Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES EGODI SA
Administrador Unico
- Gonzalez Fonseca Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 126, S 8, H CO 12412, I/A 12 (29/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-150-14
Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES EGODI SA
Administrador Unico
- Gonzalez Fonseca Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 126, S 8, H CO 12412, I/A 11 (07/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-52-14
Empresa: AUXTRANS EQUIPOS SL
Liquidador Mancomunado
- Abad Olivas Modesto Jose
- Gonzalez Fonseca Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 72, S 8, H CO 14717, I/A 4 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-14
Empresa: AUXTRANS EQUIPOS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fonseca Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 72, S 8, H CO 14717, I/A 4 (07/01/2015)
CVE: BORME-A-2015-9-14
Empresa: TRANSPORTES ESPECIALES EGODI SA
Administrador Unico
- Gonzalez Fonseca Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1249 , F 125, S 8, H CO 12412, I/A 9 (14/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-35-14
Empresa: AUXTRANS EQUIPOS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fonseca Eugenio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1412 , F 72, S 8, H CO 14717, I/A 3 (03/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-218-14
Información de GONZALEZ FONSECA EUGENIO
Mostramos los datos de GONZALEZ FONSECA EUGENIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FONSECA EUGENIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos