GONZALEZ FERREIRO JOSE ALBERTO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FERREIRO JOSE ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 9
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ FERREIRO JOSE ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SERLYM GALICIA SL | Administrador Unico | 24/01/2024 | |
PLAGEN GALICIA SL | Administrador Unico | 24/01/2024 | |
AVINOR XUNQUEIRA SL | Administrador Unico | 24/01/2024 | |
RURALLA DE INVERSIONES SL | Administrador Unico | 06/06/2022 | |
PENELAS HISPANICA GROUP SL | Socio Unico | 03/09/2019 | |
PENELAS HISPANICA GROUP SL | Administrador Unico | 03/09/2019 | |
SERLYM GALICIA SL | Apoderado | 02/05/2016 | |
AVINOR XUNQUEIRA SL | Apoderado | 02/05/2016 | |
PLAGEN GALICIA SL | Apoderado | 02/05/2016 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FERREIRO JOSE ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FERREIRO JOSE ALBERTO
Empresa: SERLYM GALICIA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ferreiro Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770 , F 54, S 8, H OR 11521, I/A 7 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-32
Empresa: PLAGEN GALICIA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ferreiro Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 181, S 8, H OR 13924, I/A 3 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-32
Empresa: AVINOR XUNQUEIRA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ferreiro Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 217, S 8, H OR 14703, I/A 3 (24/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-32
Empresa: RURALLA DE INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ferreiro Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 941 , F 134, S 8, H OR 17778, I/A 1 (06/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-114-32
Empresa: PENELAS HISPANICA GROUP SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ferreiro Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912 , F 148, S 8, H OR 16674, I/A 1 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-32
Empresa: PENELAS HISPANICA GROUP SL
Socio Único
- Gonzalez Ferreiro Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 912 , F 148, S 8, H OR 16674, I/A 1 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-176-32
Empresa: PLAGEN GALICIA SL
Apoderado
- Gonzalez Ferreiro Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 839 , F 180, S 8, H OR 13924, I/A 2 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-32
Empresa: AVINOR XUNQUEIRA SL
Apoderado
- Gonzalez Ferreiro Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 859 , F 216, S 8, H OR 14703, I/A 2 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-32
Empresa: SERLYM GALICIA SL
Apoderado
- Gonzalez Ferreiro Jose Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 770 , F 53, S 8, H OR 11521, I/A 3 (02/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-89-32
Información de GONZALEZ FERREIRO JOSE ALBERTO
Mostramos los datos de GONZALEZ FERREIRO JOSE ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FERREIRO JOSE ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos