GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 10
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUDA YANA SL | Administrador Solidario | 11/06/2024 | |
TOPGONFER SLP | Socio Unico | 03/09/2019 | |
TOPGONFER SLP | Administrador Unico | 03/09/2019 | |
WEMOB SLL | Apoderado Mancomunado | 27/02/2018 | |
WIRELESS MOBILITY SL | Consejero Delegado Solidario | 26/02/2018 | |
WIRELESS MOBILITY SL | Vicepresidente | 26/02/2018 | |
WIRELESS MOBILITY SL | Consejero | 26/02/2018 | |
WEMOB SLL | Vicepresidente | 15/07/2014 | |
WEMOB SLL | Consejero | 15/07/2014 | |
WEMOB SLL | Apoderado | 15/07/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO
Empresa: LUDA YANA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Fernandez Pedro
- Zlatanova Georgieva Valentina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 33327, I/A 3 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-25
Empresa: LUDA YANA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H L 33327, I/A 3 (11/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-116-25
Consejero
Copresidente
Liquidador
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41980 , F 198, S 8, H B 314456, I/A 22 (15/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-08
Empresa: BANCO SANTANDER SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Alonso Ruiz Noemi
- Alvarez De Celis Francisco
- Ana Maria Rojano Garcia
- Belart Montlleo Aleix
- Belinchon Prada Ana Maria
- Blanco Carro Placido
- Blanco Lopez Juan Luis
- Bravo Garcia Francisco Jose
- Cesar Manuel Suarez Baena
- Costoya Fernandez Beatriz
- De La Rasilla Quevedo Pablo
- De Tena Leon Nuria
- Del Corral Trujillano Alberto
- Del Valle Perez Patricia
- Duran Tabanera Maria Isabel
- Fernandez Vidal Alberto
- Gangoso Vega Jeronimo
- Garcia Olmo Ana Isabel
- Garros Cornet Nuria
- Gonzalez Blanco Manuel Angel
- Gonzalez Segura Jacinto
- Gorrochategui Watson Daniel
- Granado Guijarro Victor-manuel
- Hiraldo Cerquera Luis Miguel
- Jimenez Gutierrez Gema Nazaret
- Jodar Lopez Maria Del Pilar
- Laviada Prida Pilar
- Lopez Casas Maria De Los Reyes
- Macho Troyano Joel
- Maria Del Pilar Romon Llamazares
- Martin Vicioso Cecilia
- Martinez Naranjo Cristino
- Martinez Stutz Maria Jose
- Merry Del Val Morenes Beatriz
- Muñoz Panades Amalia
- Odriozola Fernandez Ignacio Jose
- Olivares Martinez Carolina
- Pelegrin Poveda Jose Antonio
- Planas Roig Josep
- Ramiro Padilla Daniel
- Robledillo Clemente Jorge
- Robles Gonzalez Ana Belen
- Sanchez Cespedes Miguel Angel
- Sanz Gil Agustin Pablo
- Schulpen Rogier Ferdinand
- Soto Peña Jose Luis
- Uribarri Egaña Kepa
- Valero Chinchilla Mara
- Veleiro Lopez Julia Maria
- Zapatero Sastre Lorena
Apoderado Mancomunado
- Ana Maria Rojano Garcia
- Barti Cantenys Pedro
- Claveras Arrieta Jose Maria
- Coll Vidal Jesus
- Colombo Julian Leandro
- Davila Garcia Gregorio
- De Antonio Horcajo Francisco Javier
- De Antonio Horcajo Francisco Javier
- Feliu Garcia Miguel
- Fernandez Izard Jorge Juan
- Galeano Parron Alfonso Felix
- Garrote Lorenzo Constantino
- Gonzalez Fernandez Pedro
- Ibinarriaga Dinares Jaime
- Inmaculada Reina Romero
- Inmaculada Reina Romero
- Jimenez Gutierrez Gema Nazaret
- Jose Alejandro Cano Olalla
- Kam Leung Yin
- Leung Rosina Yin Kam
- Maria Del Carmen Burgo Varela
- Mateu De Ros Domenech Jose Manuel
- Merry Del Val Morenes Beatriz
- Miguel Angel Pardo Tapia
- Moreno Torres Galvez Silvia
- O'connor Sinead
- O'connor Sinead
- Pedro Matias Diaz Montañes
- Rebolleda Tobar Miguel Angel
- Roig Garcia Bernalt Pablo
- Roig Garcia Bernalt Pablo
- Schulpen Rogier Ferdinand
- Villoslada Montpart Oscar
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1279 , F 210, S 8, H S 1960, I/A 4947 (04/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-177-39
Empresa: CHOCOLATES LA COLONIAL DE EUREKA SA
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Gonzalez Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38254 , F 204, S 8, H M 94701, I/A 50 (24/04/2023)
CVE: BORME-A-2023-82-28
Consejero
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38949 , F 210, S 8, H B 314456, I/A 18 (12/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-76-08
Consejero Delegado
Consejero
- Capella Pale Roser
- Company Mascaro Eva
- Dalit Pijoan Enric
- Godoy Escribano Fernando
- Gonzalez Fernandez Pedro
- Serra Vila Lluis
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38949 , F 209, S 8, H B 314456, I/A 17 N (09/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-181-08
Empresa: LUDA YANA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1623 , F 161, S 8, H L 33327, I/A 1 (25/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-105-25
Empresa: CERRAJERIA Y ESTRUCTURAS MAFESA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24439 , F 118, S 8, H M 439630, I/A 4 (12/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-95-28
Empresa: TOPGONFER SLP
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5871, L 4778, F 67, S 8, H MA152368, I/A 1 (03/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-174-29
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO
Mostramos los datos de GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FERNANDEZ PEDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos