GONZALEZ FERNANDEZ PAULA
Informe ejecutivo de GONZALEZ FERNANDEZ PAULA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 11
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ FERNANDEZ PAULA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
KUARZO SPORT SL | Socio Unico | 17/01/2024 | |
KUARZO SPORT SL | Administrador Unico | 17/01/2024 | |
A4 ACADEMIA LA ILUSTRACION SL | Administrador Solidario | 22/09/2023 | |
QUALITY DRIVE SL | Representante | 11/05/2022 | |
INTEGRAL MOTION AUTOMOCION SL | Representante | 10/05/2022 | |
INTEGRAL MOTION SL | Administrador Unico | 09/05/2022 | |
INTEGRAL AUTOMOCION NOROESTE SL | Representante | 09/05/2022 | |
UMIBOTS ROBOTIC SOLUTIONS SL | Apoderado | 28/08/2020 | |
BUSCOCOCHES IBERICA SL | Administrador Unico | 07/05/2020 | |
INTEGRAL MOTION SL | Apoderado | 28/08/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ FERNANDEZ PAULA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FERNANDEZ PAULA
Empresa: CAFE DE PAULA SL
Liquidador
- Gonzalez Fernandez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2242 , F 83, S 8, H SS 27252, I/A 2 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-20
Empresa: CAFE DE PAULA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Paula
Liquidador
- Gonzalez Fernandez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2242 , F 83, S 8, H SS 27252, I/A 2 (21/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-44-20
Empresa: KUARZO SPORT SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46250 , F 160, S 8, H M 812453, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: KUARZO SPORT SL
Socio Único
- Gonzalez Fernandez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46250 , F 160, S 8, H M 812453, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-28
Empresa: A4 ACADEMIA LA ILUSTRACION SL
Administrador Solidario
- Fernandez Sousa Paulina
- Gonzalez Fernandez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4461, L 4461, F 110, S 8, H PO 72161, I/A 1 (22/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-189-36
Empresa: QUALITY DRIVE SL
Administrador Unico
Representante
- Gonzalez Fernandez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32906 , F 93, S 8, H M 592457, I/A 3 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-28
Empresa: INTEGRAL MOTION AUTOMOCION SL
Administrador Unico
Representante
- Gonzalez Fernandez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32635 , F 102, S 8, H M 587443, I/A 2 (10/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-93-28
Empresa: INTEGRAL AUTOMOCION NOROESTE SL
Representante
- Gonzalez Fernandez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31265 , F 25, S 8, H M 562776, I/A 11 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Empresa: INTEGRAL MOTION SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30283 , F 23, S 8, H M 545041, I/A 6 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-28
Empresa: UPPERTECH GLOBAL SOLUTIONS SL
Apoderado
- Gonzalez Fernandez Paula
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10736, L 8016, F 96, S 8, H V 189926, I/A 3 (28/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-172-46
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ FERNANDEZ PAULA
Mostramos los datos de GONZALEZ FERNANDEZ PAULA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FERNANDEZ PAULA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos