GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 30
Empresas activas: 20
Cargos inactivos: 17
Empresas inactivas: 9
CARGOS DE GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MADRID DESTINO CULTURA TURISMO Y NEGOCIO SA | Pte.C.Ej | 29/04/2024 | |
HOSPITEN HOLDING SA | Apoderado Solidario | 12/01/2024 | |
HOSPITEN GESTION AIE | Apoderado Solidario | 12/01/2024 | |
HOSPITEN DOMINICANA SL | Apoderado Solidario | 12/01/2024 | |
HOSPITEN INTERNATIONAL SL | Apoderado Solidario | 12/01/2024 | |
CLINICAS DEL SUR SL | Apoderado Solidario | 12/01/2024 | |
F S L TENERIFE SL | Apoderado Solidario | 12/01/2024 | |
PROMOCIONES SANITARIAS DE BOADILLA SL | Apoderado | 11/01/2024 | |
M D ANDERSON INTERNATIONAL ESPAÑA SA | Apoderado | 14/12/2023 | |
ROCA GESTION HOSPITALARIA SL | Apoderado Solidario | 22/11/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Pte.C.Ej
- Gonzalez Fernandez Maria Del Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41138 , F 42, S 8, H M 360295, I/A 163 (29/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-88-28
Apoderado
- Gonzalez Fernandez Maria Del Carmen
- Romero Delgado Yumar Lucas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43835 , F 189, S 8, H M 773573, I/A 10 (11/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-16-28
Empresa: F S L TENERIFE SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Fernandez Maria Del Carmen
- Romero Delgado Yumar Lucas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3878 , F 219, S 8, H TF 13361, I/A 19 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Empresa: HOSPITEN DOMINICANA SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Fernandez Maria Del Carmen
- Romero Delgado Yumar Lucas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3223 , F 174, S 8, H TF 21784, I/A 62 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Empresa: HOSPITEN INTERNATIONAL SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Fernandez Maria Del Carmen
- Romero Delgado Yumar Lucas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3461 , F 169, S 8, H TF 11596, I/A 70 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Empresa: CLINICAS DEL SUR SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Fernandez Maria Del Carmen
- Romero Delgado Yumar Lucas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3702 , F 18, S 8, H TF 3729, I/A 130 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Empresa: HOSPITEN HOLDING SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Fernandez Maria Del Carmen
- Romero Delgado Yumar Lucas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 125, S 8, H TF 34851, I/A 80 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Empresa: HOSPITEN GESTION AIE
Apoderado Solidario
- Gonzalez Fernandez Maria Del Carmen
- Romero Delgado Yumar Lucas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3824 , F 177, S 8, H TF 23010, I/A 70 (12/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-14-38
Empresa: M D ANDERSON INTERNATIONAL ESPAÑA SA
Apoderado
- Gonzalez Fernandez Maria Del Carmen
- Romero Delgado Yumar Lucas Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39342 , F 61, S 8, H M 169912, I/A 109 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Empresa: HOSPITEN HOLDING SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Fernandez Maria Del Carmen
- Lucas Antonio Romero Delgado Yumar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3486 , F 123, S 8, H TF 34851, I/A 76 (10/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-231-38
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN
Mostramos los datos de GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FERNANDEZ MARIA DEL CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos