GONZALEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALBERDI GASTRONOMIA SL | Administrador Mancomunado | 24/10/2022 | |
INMEDIA SERVICIO INMEDIATO SL | Apoderado | 18/10/2013 | |
OCEAN ADDICTS SL | Administrador Unico | 24/09/2013 | |
OCEAN ADDICTS SL | Socio Unico | 24/09/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO
Empresa: ALBERDI GASTRONOMIA SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
- Heras Lopez Diego
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4514 , F 198, S 8, H AS 60858, I/A 1 (24/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-209-33
Empresa: EXPERTIA SISTEMAS INFORMATICOS SL
Consejero Delegado Mancomunado
- Bautista Cano Vicente
- Del Rio Delgado Juan Luis
- Gonzalez Buendia German
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
- Lopez Montero Jesus
- Trabuchelli Garcia Agustin Pablo
Consejero
- Bautista Cano Vicente
- Del Rio Delgado Juan Luis
- Gonzalez Buendia German
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
- Lopez Montero Jesus
- Trabuchelli Garcia Agustin Pablo
Presidente
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18719 , F 196, S 8, H M 326104, I/A 6 (07/04/2015)
CVE: BORME-A-2015-69-28
Empresa: INMEDIA SERVICIO INMEDIATO SL
Apoderado
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 407 , F 153, S 8, H SA 13438, I/A 4 (18/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-37
Empresa: OCEAN ADDICTS SL
Socio Único
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 36, S 8, H CA 42446, I/A 4 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-11
Empresa: OCEAN ADDICTS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 36, S 8, H CA 42446, I/A 3 (24/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-189-11
Empresa: OCEAN ADDICTS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
- Mansilla Reyes Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 36, S 8, H CA 42446, I/A 2 (23/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-144-11
Empresa: OCEAN ADDICTS SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
- Mansilla Reyes Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2027 , F 34, S 8, H CA 42446, I/A 1 (11/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-203-11
Empresa: EBYSOLUTIONS & SUPPLIES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27159 , F 220, S 8, H M 489297, I/A 2 (18/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-100-28
Empresa: EBYSOLUTIONS & SUPPLIES SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Luis Alberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27159 , F 217, S 8, H M 489297, I/A 1 (04/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-9-28
Información de GONZALEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO
Mostramos los datos de GONZALEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FERNANDEZ LUIS ALBERTO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos