GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO-ANTONIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO-ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO-ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETROLIFEROS SA | Apoderado Solidario | 11/05/2021 | 29/09/2022 |
SOLAR360 SOLUCIONES DE INSTALACION Y MANTENIMIENTO SL | Consejero | 29/06/2022 | 16/08/2022 |
REPSOL SA | Apoderado | 31/07/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO-ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO-ANTONIO
Apoderado Solidario
- Gonzalez Fernandez Fernando-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27416 , F 134, S 8, H M 44194, I/A 566 (29/09/2022)
CVE: BORME-A-2022-192-28
Consejero
- Gonzalez Fernandez Fernando-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 18, S 8, H M 772496, I/A 5 (16/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-160-28
Consejero
- Berenguer Murcia Siridia
- Casas Aljama Jose Manuel
- Gonzalez Fernandez Fernando-antonio
- Osle Varona Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43773 , F 1, S 8, H M 772496, I/A 1 (29/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-128-28
Apoderado Solidario
- Gonzalez Fernandez Fernando-antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27416 , F 123, S 8, H M 44194, I/A 542 (11/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-28
Empresa: REPSOL SA
Apoderado
- Boceta Lopez Joaquin
- Gomis Saez Antonio
- Gomis Saez Antonio
- Gonzalez Fernandez Fernando-antonio
- Palomo Sanz Benjamin
- Perez Jurado Manuel
- Zingoni Dominguez Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29646 , F 217, S 8, H M 65289, I/A 570 (31/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-150-28
Información de GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO-ANTONIO
Mostramos los datos de GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO-ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FERNANDEZ FERNANDO-ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos