GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS ALFONSO
Informe ejecutivo de GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS ALFONSO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 12
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS ALFONSO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOBELIUM DE PONTI SL | Apoderado | 25/03/2014 | |
SOLAR VILLANUEVA DEL REY 7 SL | Representante | 28/02/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS ALFONSO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS ALFONSO
Empresa: GOLF LA TOJA SA
Consejero
- Gonzalez Fernandez Carlos Alfonso
- Hernandez Garcia Simon
- Lameiras Guede Jose Luis
- Otero Besada Armando
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 4202, F 160, S 8, H PO 2270, I/A 48 (19/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-36
Empresa: GOLF LA TOJA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 4202, F 160, S 8, H PO 2270, I/A 47 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-36
Empresa: GOLF LA TOJA SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4202, L 4202, F 160, S 8, H PO 2270, I/A 47 (08/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-36
Empresa: GOROAZSA SL
Consejero
- Azcarate Palacios Pedro Maria
- Gonzalez Fernandez Carlos Alfonso
- Rodriguez Gil Jose Antonio
- Sarmiento Sarmiento Genaro
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalez Fernandez Carlos Alfonso
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 23094 , F 74, S 8, H M 413824, I/A 4 (08/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-32-28
Empresa: SOLAR FOTOVOLTAICA HELLIN 19 SL
Administrador Solidario
- Azcarate Palacios Pedro Maria
- Gonzalez Fernandez Carlos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21203 , F 187, S 8, H M 376614, I/A 5 (24/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-23-28
Empresa: ALFA SOLAR FOTOVOLTAICA 19 SL
Administrador Solidario
- Aguero Martin Maria Luz
- Gonzalez Fernandez Carlos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22076 , F 106, S 8, H M 393776, I/A 8 (17/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-18-28
Empresa: DELOITTE SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Alias Echevarria Manuel
- Alvarez Lopez Enrique
- Durandez Adeva Angel
- Gonzalez Diez Isaac Jonas
- Gonzalez Fernandez Carlos Alfonso
- Lopez Martinez Francisco Jose
- Morera Casamitjana Francisco
- Morera Casamitjana Francisco
- Morera Casamitjana Francisco
- Noblejas Sanchez Migallon Antonio
- Noblejas Sanchez Migallon Antonio
- Patiño Monente Pedro Juan Antonio
- Peralta Niubo Juan Carlos
- Peralta Niubo Juan Carlos
- Sarmiento Sarmiento Genaro
- Sarmiento Sarmiento Genaro
- Sarmiento Sarmiento Genaro
- Tejel Gimenez Jesus
- Vidal Baron Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33049 , F 207, S 8, H M 54414, I/A 299 (08/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-74-28
Empresa: GOLF LA TOJA SA
Consejero
- Gabeiras Vazquez Rafael
- Gonzalez Fernandez Carlos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1012, L 1012, F 160, S 8, H PO 2270, I/A 41 (04/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-49-36
Empresa: NOBELIUM DE PONTI SL
Apoderado
- Gonzalez Fernandez Carlos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27580 , F 63, S 8, H M 394142, I/A 13 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
Empresa: NOBELIUM DE PONTI SL
Administrador Unico
- Gonzalez Fernandez Carlos Alfonso
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27580 , F 62, S 8, H M 394142, I/A 12 (25/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-64-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS ALFONSO
Mostramos los datos de GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS ALFONSO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ FERNANDEZ CARLOS ALFONSO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos