GONZALEZ-ESPEJO GARCIA MARIA JESUS
Informe ejecutivo de GONZALEZ-ESPEJO GARCIA MARIA JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ-ESPEJO GARCIA MARIA JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INSTITUTO DE INNOVACION LEGAL SL | Administrador Unico | 11/04/2019 | |
SERVICIOS INTEGRALES DE BRANDING SL | Administrador Unico | 02/06/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ-ESPEJO GARCIA MARIA JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ-ESPEJO GARCIA MARIA JESUS
Empresa: INSTITUTO DE INNOVACION LEGAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez-espejo Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34738 , F 170, S 8, H M 624846, I/A 2 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Empresa: INSTITUTO DE INNOVACION LEGAL SL
Administrador Solidario
- Fauqueur Laura Marie Beatrice
- Gonzalez-espejo Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34738 , F 170, S 8, H M 624846, I/A 2 (11/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-28
Empresa: ABREDA INTERMEDIADORA ASESORES SL
Liquidador Mancomunado
- Atienza Gomendio Manuel
- Gonzalez-espejo Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34644 , F 122, S 8, H M 623200, I/A 2 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Empresa: ABREDA INTERMEDIADORA ASESORES SL
Administrador Mancomunado
- Atienza Gomendio Manuel
- Gonzalez-espejo Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34644 , F 122, S 8, H M 623200, I/A 2 (26/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-212-28
Empresa: INSTITUTO DE INNOVACION LEGAL SL
Administrador Solidario
- Fauqueur Laura Marie Beatrice
- Gonzalez-espejo Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34738 , F 168, S 8, H M 624846, I/A 1 (23/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-125-28
Empresa: ABREDA INTERMEDIADORA ASESORES SL
Administrador Mancomunado
- Atienza Gomendio Manuel
- Gonzalez-espejo Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34644 , F 120, S 8, H M 623200, I/A 1 (05/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-90-28
Empresa: SERVICIOS INTEGRALES DE BRANDING SL
Administrador Unico
- Gonzalez-espejo Garcia Maria Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32239 , F 66, S 8, H M 580274, I/A 1 (02/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-107-28
Información de GONZALEZ-ESPEJO GARCIA MARIA JESUS
Mostramos los datos de GONZALEZ-ESPEJO GARCIA MARIA JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ-ESPEJO GARCIA MARIA JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos