GONZALEZ ESPARTOSA JOSE IGNACIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ ESPARTOSA JOSE IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALEZ ESPARTOSA JOSE IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
UNION DE AUTOMOVILES CLUBS SA DE SEGUROS Y REASEGUROS | Apoderado | 16/09/2024 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ESPARTOSA JOSE IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ESPARTOSA JOSE IGNACIO
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 72123, I/A 121 (16/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-183-28
Empresa: VIAJES HALCON SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Espartosa Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2032 , F 156, S 8, H PM 45899, I/A 109 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-07
Empresa: VIAJES ECUADOR SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Espartosa Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2984 , F 132, S 8, H PM 61906, I/A 86 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-07
Empresa: SEKAI CORPORATE TRAVEL SL
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Espartosa Jose Ignacio
Apoderado
- Gonzalez Espartosa Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2966 , F 218, S 8, H PM 79779, I/A 44 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-07
Empresa: AVORIS RETAIL DIVISION SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Espartosa Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2941 , F 109, S 8, H PM 5131, I/A 266 (13/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-220-07
Empresa: SEKAI CORPORATE TRAVEL SL
Apoderado
- Gonzalez Espartosa Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2940 , F 101, S 8, H PM 79779, I/A 34 (31/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-171-07
Empresa: AVORIS RETAIL DIVISION SL
Apoderado Solidario
- Diaz Fernandez Ignacio Jose
- Gonzalez Espartosa Jose Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2917 , F 141, S 8, H PM 5131, I/A 231 (24/11/2021)
CVE: BORME-A-2021-232-07
Empresa: VIAJES HALCON SA
Apoderado Mancomunado
- Campos Gallego Ramiro
- De Lara Nieto Miguel
- Diaz Fernandez Ignacio Jose
- Garcia Hidalgo Ramon
- Gonzalez Espartosa Jose Ignacio
- Hernandez Garcia Juan Jose
- Lopez Pintor Maria Del Carmen
- Martin Santiago Jose Angel
- Martinez De Dios Ricardo
- Martinez Gonzalez Joan
- Mendez De La Cuesta Santiago
- Osuna Saiz Miguel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Zamora Osete Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2032 , F 145, S 8, H PM 45899, I/A 76 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-07
Empresa: VIAJES ECUADOR SA
Apoderado Mancomunado
- Campos Gallego Ramiro
- De Lara Nieto Miguel
- Diaz Fernandez Ignacio Jose
- Garcia Hidalgo Ramon
- Gonzalez Espartosa Jose Ignacio
- Hernandez Garcia Juan Jose
- Lopez Pintor Maria Del Carmen
- Martin Santiago Jose Angel
- Martinez De Dios Ricardo
- Martinez Gonzalez Joan
- Mendez De La Cuesta Santiago
- Osuna Saiz Miguel
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Zamora Osete Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 141, S 8, H PM 61906, I/A 52 (12/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-242-07
Empresa: VIAJES ECUADOR SA
Apoderado Mancomunado
- Campos Gallego Ramiro
- De Lara Nieto Miguel
- De Lucas Martinez Carlos
- Diaz Fernandez Ignacio Jose
- Garcia Hidalgo Ramon
- Gonzalez Espartosa Jose Ignacio
- Hernandez Garcia Juan Jose
- Lopez Pintor Maria Del Carmen
- Martin Santiago Jose Angel
- Martinez De Dios Ricardo
- Martinez Gonzalez Joan
- Mendez De La Cuesta Santiago
- Sanchez Jimenez Miguel Angel
- Zamora Osete Cristobal
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2777 , F 140, S 8, H PM 61906, I/A 48 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-07
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ ESPARTOSA JOSE IGNACIO
Mostramos los datos de GONZALEZ ESPARTOSA JOSE IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ESPARTOSA JOSE IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos