GONZALEZ ESCOBAR GUILLERMO
Informe ejecutivo de GONZALEZ ESCOBAR GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ ESCOBAR GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CCC GRUP 2023 BROKER SL | Presidente | 06/03/2024 | |
CCC GRUP 2023 BROKER SL | Consejero | 06/03/2024 | |
CCC GRUP 2023 BROKER SL | Consejero Delegado Solidario | 06/03/2024 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ESCOBAR GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ESCOBAR GUILLERMO
Empresa: CCC GRUP 2023 BROKER SL
Consejero Delegado Solidario
- Gonzalez Escobar Guillermo
- Rovira Obradors Santiago
Consejero
- Cabot Jane Ricardo
- Gonzalez Escobar Guillermo
- Rovira Obradors Santiago
Presidente
- Gonzalez Escobar Guillermo
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 49170 , F 100, S 8, H B 610264, I/A 1 (06/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-53-08
Empresa: LES PISCINES CLUB NAUTIC SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Fernandez Bozano Javier
- Gonzalez Escobar Guillermo
- Ortiz De Zarate Ivonne
- Perez Fraga Antonio
- Trave Sans Cristina
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 111, S 8, H T 8105, I/A 32 (29/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-193-43
Empresa: LES PISCINES CLUB NAUTIC SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Campos Maiso Carlos
- De Los Reyes Campoy Yolanda
- Gonzalez Escobar Guillermo
- Mesas Company Rosario
- Ortiz De Zarate Ivonne
- Unanue Arriola Ander
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 109, S 8, H T 8105, I/A 29 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-43
Empresa: LES PISCINES CLUB NAUTIC SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Domingo Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Escobar Guillermo
- Morata Ruiz Jose
- Piqueras Leon Sergi
- Renau Paredes Alejandro
- Unanue Arriola Ander
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 109, S 8, H T 8105, I/A 29 (18/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-144-43
Empresa: LES PISCINES CLUB NAUTIC SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Domingo Alonso Maria Isabel
- Gonzalez Escobar Guillermo
- Morata Ruiz Jose
- Piqueras Leon Sergi
- Renau Paredes Alejandro
- Unanue Arriola Ander
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 984 , F 108, S 8, H T 8105, I/A 27 (24/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-209-43
Información de GONZALEZ ESCOBAR GUILLERMO
Mostramos los datos de GONZALEZ ESCOBAR GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ESCOBAR GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos