GONZALEZ ESCANO CARLOS
Informe ejecutivo de GONZALEZ ESCANO CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ ESCANO CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLACISA SL | Administrador Mancomunado | 17/01/2022 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ESCANO CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ESCANO CARLOS
Empresa: PLACISA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Gonzalez Escano Carlos
- Sabatie Diez Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2588 , F 121, S 8, H SS 35067, I/A 6 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-20
Empresa: PLACISA SL
Administrador Mancomunado
- Fernandez Zabalegui Arturo Vicente
- Gonzalez Escano Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2588 , F 120, S 8, H SS 35067, I/A 5 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-20
Empresa: PLACISA SL
Consejero
- Bañeza Gonzalez Eduardo
- Fernandez Zabalegui Arturo Vicente
- Gonzalez Escano Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2588 , F 120, S 8, H SS 35067, I/A 5 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-20
Empresa: PLASMOLD INGENIERIA SL
Liquidador Mancomunado
- Bañeza Gonzalez Eduardo
- Fernandez Zabalegui Arturo Vicente
- Gonzalez Escano Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 153, S 8, H SS 34064, I/A 5 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: PLASMOLD INGENIERIA SL
Consejero
- Bañeza Gonzalez Eduardo
- Fernandez Zabalegui Arturo Vicente
- Gonzalez Escano Carlos
Liquidador Mancomunado
- Bañeza Gonzalez Eduardo
- Fernandez Zabalegui Arturo Vicente
- Gonzalez Escano Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 153, S 8, H SS 34064, I/A 5 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-17-20
Empresa: PLASMOLD INGENIERIA SL
Consejero
- Bañeza Gonzalez Eduardo
- Fernandez Zabalegui Arturo Vicente
- Gonzalez Escano Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 152, S 8, H SS 34064, I/A 4 (16/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-249-20
Empresa: PLASMOLD INGENIERIA SL
Apoderado Mancomunado
- Bañeza Gonzalez Eduardo
- Fernandez Zabalegui Arturo Vicente
- Gonzalez Escano Carlos
- Sabatie Diez Unai
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 152, S 8, H SS 34064, I/A 3 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Empresa: PLASMOLD INGENIERIA SL
Consejero
- Bañeza Gonzalez Eduardo
- Fernandez Zabalegui Arturo Vicente
- Gonzalez Escano Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2539 , F 152, S 8, H SS 34064, I/A 2 (18/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-19-20
Empresa: PLACISA SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Gonzalez Escano Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2588 , F 120, S 8, H SS 35067, I/A 3 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-20
Empresa: PLACISA SL
Consejero
- Bañeza Gonzalez Eduardo
- Fernandez Zabalegui Arturo Vicente
- Gonzalez Escano Carlos
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2588 , F 119, S 8, H SS 35067, I/A 2 (20/05/2013)
CVE: BORME-A-2013-97-20
Información de GONZALEZ ESCANO CARLOS
Mostramos los datos de GONZALEZ ESCANO CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ESCANO CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos