GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIERROS CALDAS SL | Apoderado | 17/04/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL
Administrador Unico
- Gonzalez Dominguez Maria Isabel
Liquidador
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2918, L 2918, F 93, S 6, H PO 34161, I/A 4 (12/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-224-36
Empresa: HIERROS CALDAS SL
Apoderado
- Gonzalez Dominguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 919, L 919, F 153, S 8, H PO 1135, I/A 9 (17/04/2017)
CVE: BORME-A-2017-79-36
Empresa: CUADROS FUTURA GH-4 SL
Liquidador
- Gonzalez Dominguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26615 , F 151, S 8, H M 479660, I/A 3 (27/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-25-28
Empresa: CUADROS FUTURA GH-4 SL
Liquidador
- Gonzalez Dominguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26615 , F 150, S 8, H M 479660, I/A 2 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Empresa: CUADROS FUTURA GH-4 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Dominguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26615 , F 150, S 8, H M 479660, I/A 2 (28/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-233-28
Empresa: BAIXO MIÑO FORMACION SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Dominguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3298, L 3298, F 22, S 8, H PO 42312, I/A 4 (23/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-45-36
Empresa: CUADROS FUTURA GH-4 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Dominguez Maria Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26615 , F 144, S 8, H M 479660, I/A 1 (17/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-80-28
Información de GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL
Mostramos los datos de GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DOMINGUEZ MARIA ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos