GONZALEZ DOMINGUEZ ARESIO IVAN
Informe ejecutivo de GONZALEZ DOMINGUEZ ARESIO IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALEZ DOMINGUEZ ARESIO IVAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PAGONZA IMPORT&EXPORT SL | Administrador Unico | 07/11/2019 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DOMINGUEZ ARESIO IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DOMINGUEZ ARESIO IVAN
Empresa: PRODUCTOS TRABEL SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Dominguez Aresio Ivan
- Gonzalez Dominguez Ciro Electo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2039 , F 135, S 8, H GC 2463, I/A 18 (14/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-56-35
Empresa: ISIDRO GONZALEZ SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Dominguez Aresio Ivan
- Gonzalez Dominguez Ciro Electo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 824 , F 40, S 8, H GC 2289, I/A 34 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-35
Apoderado
- Gonzalez Dominguez Aresio Ivan
- Gonzalez Dominguez Ciro Electo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1468 , F 200, S 8, H GC 4121, I/A 48 (10/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-53-35
Empresa: PAGONZA IMPORT&EXPORT SL
Administrador Unico
- Gonzalez Dominguez Aresio Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4436 , F 1, S 8, H Z 66249, I/A 1 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-50
Empresa: PAGONZA IMPORT&EXPORT SL
Socio Único
- Gonzalez Dominguez Aresio Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4436 , F 1, S 8, H Z 66249, I/A 1 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-50
Empresa: IMPORTACION DE OCASIONES SL
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
Presidente
- Gonzalez Dominguez Aresio Ivan
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1455 , F 169, S 8, H GC 12920, I/A 7 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-35
Información de GONZALEZ DOMINGUEZ ARESIO IVAN
Mostramos los datos de GONZALEZ DOMINGUEZ ARESIO IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DOMINGUEZ ARESIO IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos