GONZALEZ DOMENECH MARIA CARMEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ DOMENECH MARIA CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ DOMENECH MARIA CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CARAFAL INMOBILIARIA SL | Apoderado | 11/03/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DOMENECH MARIA CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DOMENECH MARIA CARMEN
Empresa: SILPAMA 2004 SL
Apoderado
- Gonzalez Domenech Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8072, L 5365, F 151, S 8, H V 102776, I/A 7 (09/05/2016)
CVE: BORME-A-2016-92-46
Empresa: CARAFAL INMOBILIARIA SL
Apoderado
- Gonzalez Domenech Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9268, L 6551, F 160, S 8, H V 141764, I/A 2 (11/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-56-46
Empresa: SILPAMA 2004 SL
Apoderado
- Gonzalez Domenech Maria Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1353, L 916, F 112, S 8, H CS 26355, I/A 4 (12/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-13-12
Información de GONZALEZ DOMENECH MARIA CARMEN
Mostramos los datos de GONZALEZ DOMENECH MARIA CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DOMENECH MARIA CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos