GONZALEZ DELGADO FRANCISCO RAMON
Informe ejecutivo de GONZALEZ DELGADO FRANCISCO RAMON
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ DELGADO FRANCISCO RAMON
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NARF MEDIA SL | Administrador Solidario | 22/12/2021 | |
HERGONDE DESCANSO SL | Administrador Solidario | 19/05/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DELGADO FRANCISCO RAMON
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DELGADO FRANCISCO RAMON
Empresa: NORFLIFT SL
Administrador Unico
- Gonzalez Delgado Francisco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7166 , F 210, S 8, H SE133276, I/A 2 (15/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-58-41
Empresa: NORFLIFT SL
Administrador Unico
- Gonzalez Delgado Francisco Ramon
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7166 , F 210, S 8, H SE133276, I/A 1 (26/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-24-41
Empresa: NARF MEDIA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Delgado Francisco Ramon
- Rodriguez Baca Francisco
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7150 , F 215, S 8, H SE132833, I/A 1 (22/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-248-41
Empresa: HERGONDE DESCANSO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Delgado Francisco Ramon
- Gonzalez Delgado Mario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6376 , F 169, S 8, H SE113856, I/A 1 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-41
Información de GONZALEZ DELGADO FRANCISCO RAMON
Mostramos los datos de GONZALEZ DELGADO FRANCISCO RAMON que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DELGADO FRANCISCO RAMON, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos