GONZALEZ DEL YERRO VALDES IGNACIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ DEL YERRO VALDES IGNACIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ DEL YERRO VALDES IGNACIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICACIONES CETRESA SL | Administrador Solidario | 07/08/2024 | |
PROMOTORA ARBOMAR SL | Administrador Solidario | 03/06/2022 | |
ABORDA PARTICIPADAS SL | Administrador Solidario | 22/04/2022 | |
GESTADIR SL | Administrador Unico | 25/03/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DEL YERRO VALDES IGNACIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DEL YERRO VALDES IGNACIO
Empresa: EDIFICACIONES CETRESA SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Del Yerro Valdes Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 109939, I/A 14 (07/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-156-28
Empresa: PROMOTORA ARBOMAR SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Del Yerro Valdes Ignacio
- Torre Garcia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43644 , F 85, S 8, H M 770448, I/A 1 (03/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-110-28
Empresa: ABORDA PARTICIPADAS SL
Administrador Solidario
- Contreras Garrido Javier
- Gonzalez Del Yerro Valdes Ignacio
- Torre Garcia Juan Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43386 , F 81, S 8, H M 766366, I/A 1 (22/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-82-28
Empresa: GESTADIR SL
Administrador Unico
- Gonzalez Del Yerro Valdes Ignacio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8621 , F 191, S 8, H M 138767, I/A 18 (25/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-63-28
Información de GONZALEZ DEL YERRO VALDES IGNACIO
Mostramos los datos de GONZALEZ DEL YERRO VALDES IGNACIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DEL YERRO VALDES IGNACIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos