GONZALEZ DEL RIO ALEJANDRO
Informe ejecutivo de GONZALEZ DEL RIO ALEJANDRO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ DEL RIO ALEJANDRO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LEROY MERLIN ESPAÑA SL | Apoderado | 30/01/2019 | 22/01/2024 |
AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL | Apoderado | 25/11/2010 | 21/01/2019 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DEL RIO ALEJANDRO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DEL RIO ALEJANDRO
Empresa: LEROY MERLIN ESPAÑA SL
Apoderado
- Carranza Landa Ignacio
- Gonzalez Del Rio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40993 , F 90, S 8, H M 415204, I/A 615 (22/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-20-28
Empresa: LEROY MERLIN ESPAÑA SL
Apoderado
- Gonzalez Del Rio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33801 , F 153, S 8, H M 415204, I/A 343 (30/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-25-28
Empresa: AKI BRICOLAJE ESPAÑA SL
Apoderado
- Gonzalez Del Rio Alejandro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27390 , F 99, S 8, H M 350822, I/A 77 (25/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-234-28
Información de GONZALEZ DEL RIO ALEJANDRO
Mostramos los datos de GONZALEZ DEL RIO ALEJANDRO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DEL RIO ALEJANDRO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos