GONZALEZ DE LA PEÑA POUTIGNAT PATRICIA LETICIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ DE LA PEÑA POUTIGNAT PATRICIA LETICIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ DE LA PEÑA POUTIGNAT PATRICIA LETICIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CGM AUTOMOVILES SL | Vicepresidente | 17/03/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DE LA PEÑA POUTIGNAT PATRICIA LETICIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DE LA PEÑA POUTIGNAT PATRICIA LETICIA
Empresa: NSA AUTOMOVILES ESPAÑOLA SA
Apoderado
- Gonzalez De La Peña Poutignat Patricia Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12319 , F 85, S 8, H M 195498, I/A 21 (18/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-206-28
Empresa: NSA AUTOMOVILES ESPAÑOLA SA
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez De La Peña Poutignat Patricia Leticia
- Sardon Alhambra Anibal
- Torres Equiza Juan Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalez De La Peña Poutignat Patricia Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12319 , F 84, S 8, H M 195498, I/A 19 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
Consejero Delegado
Consejero
- Gonzalez De La Peña Poutignat Patricia Leticia
- Sardon Alhambra Anibal
- Torres Equiza Juan Francisco
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalez De La Peña Poutignat Patricia Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12319 , F 83, S 8, H M 195498, I/A 16 (01/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-109-28
Empresa: GSC AUTOMOVILES ESPAÑOLA SL
Consejero
Vicepresidente
- Gonzalez De La Peña Poutignat Patricia Leticia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19420 , F 57, S 8, H M 340724, I/A 5 (17/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-59-28
Información de GONZALEZ DE LA PEÑA POUTIGNAT PATRICIA LETICIA
Mostramos los datos de GONZALEZ DE LA PEÑA POUTIGNAT PATRICIA LETICIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DE LA PEÑA POUTIGNAT PATRICIA LETICIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos