GONZALEZ DE LA ALEJA MONTOYA MANUEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ DE LA ALEJA MONTOYA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ DE LA ALEJA MONTOYA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MDC TECHNICAL SYSTEMS SL | Socio Unico | 09/07/2024 | |
LINSERTEC ASESORES SL | Socio Unico | 23/08/2018 | |
HERNADE GLOBAL CORP SL | Socio Unico | 23/11/2017 | |
HERNADE GLOBAL CORP SL | Administrador Unico | 23/11/2017 | |
LINSERTEC ASESORES SL | Administrador Unico | 03/04/2014 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DE LA ALEJA MONTOYA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DE LA ALEJA MONTOYA MANUEL
Empresa: MDC TECHNICAL SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Gonzalez De La Aleja Montoya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828045, I/A 2 (29/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-172-28
Empresa: MDC TECHNICAL SYSTEMS SL
Administrador Unico
- Gonzalez De La Aleja Montoya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828045, I/A 1 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: MDC TECHNICAL SYSTEMS SL
Socio Único
- Gonzalez De La Aleja Montoya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 828045, I/A 1 (09/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-136-28
Empresa: IRIDIA GESTION SL
Administrador Unico
- Gonzalez De La Aleja Montoya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37552 , F 73, S 8, H M 669374, I/A 2 (14/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-13-28
Empresa: LINSERTEC ASESORES SL
Socio Único
- Gonzalez De La Aleja Montoya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32157 , F 3, S 8, H M 578661, I/A 2 (23/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-167-28
Empresa: IRIDIA GESTION SL
Administrador Unico
- Gonzalez De La Aleja Montoya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37552 , F 70, S 8, H M 669374, I/A 1 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-28
Empresa: IRIDIA GESTION SL
Socio Único
- Gonzalez De La Aleja Montoya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37552 , F 70, S 8, H M 669374, I/A 1 (19/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-82-28
Empresa: HERNADE GLOBAL CORP SL
Administrador Unico
- Gonzalez De La Aleja Montoya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30318 , F 171, S 8, H M 545724, I/A 2 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Empresa: HERNADE GLOBAL CORP SL
Socio Único
- Gonzalez De La Aleja Montoya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30318 , F 171, S 8, H M 545724, I/A 2 (23/11/2017)
CVE: BORME-A-2017-228-28
Empresa: LINSERTEC ASESORES SL
Administrador Unico
- Gonzalez De La Aleja Montoya Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32157 , F 1, S 8, H M 578661, I/A 1 (03/04/2014)
CVE: BORME-A-2014-71-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ DE LA ALEJA MONTOYA MANUEL
Mostramos los datos de GONZALEZ DE LA ALEJA MONTOYA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DE LA ALEJA MONTOYA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos