GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR
Informe ejecutivo de GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
APARKABISA BIZKAIKO GARRAIO GUNEA CENTRO DE TRANSPORTES DE BIZKAIA SA | Consejero | 28/02/2024 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6176 , F 107, S 8, H BI 4883,A , I/ 89 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
Consejero
- Bilbao Begoña Josu
- Cobo Presilla Aitor
- De Juan De Miguel Maria Dolores
- Gomez Viar Miguel Angel
- Gonzalez De Heredia Maruri Cesar
- Larrea Arrutia Jon Erraimunda
- Lekue Saratxo Nuria
- Marco De La Peña Luis Pedro
- Martinez Bartolome Vidal
- Oñate Zamalloa Ibon
- Perez De Palomar Alonso Javier
- Pizarro Furones Juan Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6176 , F 107, S 8, H BI 4883,A , I/ 89 (28/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-48-48
Consejero
- Aguirre Arrarte Miguel
- Bilbao Begoña Josu
- Cobo Presilla Aitor
- Goenaga Egibar Imanol
- Gomez Viar Miguel Angel
- Gonzalez De Heredia Maruri Cesar
- Gurutzeaga Zubillaga Mikel
- Larrea Arrutia Jon Erraimunda
- Martinez Bartolome Vidal
- Peñacoba Etxebarria Miren Maite
- Perez De Palomar Alonso Javier
- Pizarro Furones Juan Antonio
Presidente
SEC.NOMIEMB.
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5625 , F 192, S 8, H BI 4883,A , I/ 80 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
Consejero
- Aguirre Arrarte Miguel
- Azkue Orbea Bernardo
- Cobo Presilla Aitor
- Goenaga Egibar Imanol
- Gomez Viar Miguel Angel
- Gonzalez De Heredia Maruri Cesar
- Gurutzeaga Zubillaga Mikel
- Larrea Arrutia Jon Erraimunda
- Martinez Bartolome Vidal
- Oñate Zamalloa Ibon
- Peñacoba Etxebarria Miren Maite
- Pizarro Furones Juan Antonio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5625 , F 192, S 8, H BI 4883,A , I/ 80 (17/12/2019)
CVE: BORME-A-2019-246-48
Consejero
- Azkue Orbea Bernardo
- Cobo Presilla Aitor
- Fernandez De Quincoces Mendieta Avelino
- Garcia De Miñaur Rotaeche Gonzalo
- Gonzalez De Heredia Maruri Cesar
- Isla Llona Lucia
- Larrea Arrutia Jon Erraimunda
- Martinez Bartolome Vidal
- Oñate Zamalloa Ibon
- Pizarro Furones Juan Antonio
- Reyes Martin Jose Vicente
- Ruiz De Angulo Del Campo Almudena
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109 , F 188, S 8, H BI 4883,A , I/ 68 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Consejero
- Bergaretxe Larrea Iker
- Cobo Presilla Aitor
- Del Campo Berasategui Amaia
- Escribano Etxebarria Joseba
- Fernandez De Quincoces Mendieta Avelino
- Garamendi Landa Itziar
- Garcia-miñaur Rotaeche Gonzalo
- Gonzalez De Heredia Maruri Cesar
- Iriondo Bilbao Mikel
- Isla Llona Lucia
- Lopez Benavente Heiko
- Ruiz De Angulo Del Campo Almudena
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5109 , F 188, S 8, H BI 4883,A , I/ 68 (28/12/2015)
CVE: BORME-A-2016-5-48
Consejero
- Benaito Villagarcia Jesus Maria
- Bergaretxe Larrea Iker
- Cobo Presilla Aitor
- Del Campo Berasategui Amaia
- Escribano Etxebarria Joseba
- España Guzman Jose Luis
- Garamendi Landa Itziar
- Garcia-miñaur Rotaeche Gonzalo
- Gonzalez De Heredia Maruri Cesar
- Iriondo Bilbao Mikel
- Isla Llona Lucia
- Lopez Benavente Heiko
- Prego Larreina Jose Ignacio
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 221, S 8, H BI 4883,A , I/ 59 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-48
Consejero
- Ardanza Uribarren Maria Pilar
- Benaito Villagarcia Jesus Maria
- Benaito Villagarcia Jesus Maria
- Bergaretxe Larrea Iker
- Cobo Presilla Aitor
- Del Campo Berasategi Amaia
- España Guzman Jose Luis
- Estefania Angulo Carlos
- Garcia-miñaur Rotaeche Gonzalo
- Gonzalez De Heredia Maruri Cesar
- Isla Llona Lucia
- Mostajo Bilbao Alberto
- Santiesteban Gutierrez Ainhoa
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 582 , F 221, S 8, H BI 4883,A , I/ 59 (15/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-99-48
Información de GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR
Mostramos los datos de GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DE HEREDIA MARURI CESAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos