GONZALEZ DE CANALES MOYANO JOSE
Informe ejecutivo de GONZALEZ DE CANALES MOYANO JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ DE CANALES MOYANO JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC | Apoderado Solidario | 14/12/2021 | |
NORPENSION EPSV | Apoderado | 04/07/2019 | |
BBVA PENSIONES SA ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES | Apoderado Solidario | 02/04/2012 | |
GESTION DE PREVISION Y PENSIONES ENTIDAD GESTORA DE FONDOS DE PENSIONES SA | Apoderado Solidario | 02/04/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DE CANALES MOYANO JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DE CANALES MOYANO JOSE
Empresa: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
- Navas Lozano Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 112, S 8, H M 46081, I/A 278 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-28
Empresa: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 112, S 8, H M 46081, I/A 278 (14/12/2021)
CVE: BORME-A-2021-242-28
Empresa: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado
- Aljarilla Cortezon Eduardo
- Blas Martin Victoria
- Castañeda Rivera Noelia
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
- Gutierrez Jones Richard
- Lopez Fuentes Fidel
- Martin Lopez Suevos Andres
- Martinez Carles Vicente
- Mesas De Gracia Micaela
- Navas Lozano Marta
- Pereira Alvarez Ramon
- Ricote Perez Blanca
- San Jose Valverde Angel Jesus
- Sanchez Maqueda Sadurni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 105, S 8, H M 46081, I/A 270 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Empresa: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
- Loureiro Botana Concepcion
- Loureiro Botana Concepcion
- Navas Lozano Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39817 , F 105, S 8, H M 46081, I/A 270 (22/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-40-28
Empresa: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
- Navas Lozano Marta
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 170, S 8, H M 46081, I/A 262 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Empresa: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado
- Aljarilla Cortezon Eduardo
- Blas Martin Victoria
- Castañeda Rivera Noelia
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
- Gutierrez Jones Richard
- Lopez Fuentes Fidel
- Martin Lopez Suevos Andres
- Martinez Carles Vicente
- Mesas De Gracia Micaela
- Moreno Pont Margarita
- Navas Lozano Marta
- Pereira Alvarez Ramon
- Ricote Perez Blanca
- San Jose Valverde Angel Jesus
- Sanchez Maqueda Sadurni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 170, S 8, H M 46081, I/A 262 (07/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-219-28
Empresa: NORPENSION EPSV
Apoderado
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4656 , F 57, S 8, H BI 53,C , I/ 41 (04/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-136-48
Empresa: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado
- Aljarilla Cortezon Eduardo
- Blas Martin Victoria
- Castañeda Rivera Noelia
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
- Gutierrez Jones Richard
- Lopez Fuentes Fidel
- Martin Lopez Suevos Andres
- Martinez Carles Vicente
- Mesas De Gracia Micaela
- Moreno Pont Margarita
- Navas Lozano Marta
- Pereira Alvarez Ramon
- Ricote Perez Blanca
- San Jose Valverde Angel Jesus
- Sanchez Maqueda Sadurni
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33394 , F 166, S 8, H M 46081, I/A 257 (06/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-28
Empresa: BBVA ASSET MANAGEMENT SA SGIIC
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- De Esteban Calonje Cristina-alicia
- De Esteban Calonje Cristina-alicia
- Fernandez Abad Prudencio
- Gonzalez De Canales Jose
- Lopez Herrador Guillermo Jose
- Lopez Herrador Guillermo Jose
- Muñoz Torrejon Maria Elena
- Muñoz Torrejon Maria Elena
- Romero Ramos Luis-eduardo
- Romero Ramos Luis-eduardo
- Sanz Cea Jose Maria
Apoderado Solidario
Apoderado
- Castillo Hidalgo Herminia
- Colmenar Rueda Juan
- De Esteban Calonje Cristina-alicia
- De Esteban Calonje Cristina-alicia
- De Esteban Calonje Cristina-alicia
- Gonzalez Alarcon Julio
- Gonzalez Alarcon Julio
- Gonzalez Alarcon Julio
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
- Lopez Herrador Guillermo Jose
- Lopez Herrador Guillermo Jose
- Lopez Herrador Guillermo Jose
- Lopez Herrador Guillermo Jose
- Marin Fernandez Lara
- Martin Gutierrez De Cabiedes Maria Rosario
- Moreno Luque Y Fernandez De Cañete Juan Manuel
- Ortega Perez Alvaro
- Rincon Isla Juan Carlos
- Sanz Cea Jose Maria
- Sanz Cea Jose Maria
- Sanz Cea Jose Maria
- Sanz Cea Jose Maria
- Sanz Cea Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24380 , F 162, S 8, H M 46081, I/A 223 (22/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-102-28
Apoderado Solidario
- Camacho Tejado Aurelio
- Gonzalez De Canales Moyano Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24166 , F 14, S 8, H M 27146, I/A 124 (02/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-73-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ DE CANALES MOYANO JOSE
Mostramos los datos de GONZALEZ DE CANALES MOYANO JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DE CANALES MOYANO JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos