GONZALEZ DE ARMAS SANDER
Informe ejecutivo de GONZALEZ DE ARMAS SANDER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ DE ARMAS SANDER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARCOS DE CANASI SL | Administrador Unico | 16/05/2014 | |
KANTUTA TRADE SL | Apoderado | 17/10/2013 | |
ARCOS DE CANASI SL | Apoderado | 29/03/2012 | |
GONSAN IMPORT SL | Administrador Unico | 16/12/2010 | |
OROS Y METALES GODAR SL | Socio Unico | 14/12/2010 | |
FRUTAS ARROYO NARANJO SL | Apoderado | 24/11/2009 | |
OROS Y METALES GODAR SL | Administrador Unico | 09/11/2009 | |
KANTUTA TRADE SL | Apoderado | 04/06/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ DE ARMAS SANDER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DE ARMAS SANDER
Empresa: ARCOS DE CANASI SL
Administrador Unico
- Gonzalez De Armas Sander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017 , F 193, S 8, H GC 45525, I/A 5 (16/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-97-35
Empresa: KANTUTA TRADE SL
Apoderado
- Gonzalez De Armas Sander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2047 , F 41, S 8, H GC 46670, I/A 4 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-35
Empresa: ARCOS DE CANASI SL
Apoderado
- Gonzalez De Armas Sander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017 , F 193, S 8, H GC 45525, I/A 3 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-35
Empresa: ARCOS DE CANASI SL
Administrador Unico
- Gonzalez De Armas Sander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2017 , F 192, S 8, H GC 45525, I/A 2 (29/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-72-35
Empresa: GONSAN IMPORT SL
Socio Único
- Gonzalez De Armas Sander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 115, S 8, H GC 37469, I/A 6 (19/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-19-35
Empresa: GONSAN IMPORT SL
Administrador Unico
- Gonzalez De Armas Sander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 115, S 8, H GC 37469, I/A 5 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-35
Empresa: GONSAN IMPORT SL
Administrador Solidario
- Gonzalez De Armas Sander
- Hernandez Evora Madeivys
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1819 , F 115, S 8, H GC 37469, I/A 5 (16/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-248-35
Empresa: OROS Y METALES GODAR SL
Socio Único
- Gonzalez De Armas Sander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1943 , F 63, S 8, H GC 42580, I/A 3 (14/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-35
Empresa: FRUTAS ARROYO NARANJO SL
Apoderado
- Gonzalez De Armas Sander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25720 , F 130, S 8, H M 463617, I/A 3 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-28
Empresa: FRUTAS ARROYO NARANJO SL
Administrador Unico
- Gonzalez De Armas Sander
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25720 , F 130, S 8, H M 463617, I/A 2 (24/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-233-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ DE ARMAS SANDER
Mostramos los datos de GONZALEZ DE ARMAS SANDER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DE ARMAS SANDER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos