GONZALEZ DAVILA IVAN
Informe ejecutivo de GONZALEZ DAVILA IVAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
VINCULACIONES DE GONZALEZ DAVILA IVAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ DAVILA IVAN
Empresa: SEEDMIND SL
Administrador Unico
- Gonzalez Davila Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44828 , F 121, S 8, H M 789229, I/A 1 (10/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-54-28
Empresa: CREATINIUM SL
Liquidador
- Gonzalez Davila Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42504 , F 87, S 8, H M 752052, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: CREATINIUM SL
Administrador Unico
- Gonzalez Davila Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42504 , F 87, S 8, H M 752052, I/A 2 (18/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-17-28
Empresa: CREATINIUM SL
Administrador Unico
- Gonzalez Davila Ivan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42504 , F 85, S 8, H M 752052, I/A 1 (21/10/2021)
CVE: BORME-A-2021-208-28
Información de GONZALEZ DAVILA IVAN
Mostramos los datos de GONZALEZ DAVILA IVAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ DAVILA IVAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos