GONZALEZ- DANS VAZQUEZ JOSE-BENITO
Informe ejecutivo de GONZALEZ- DANS VAZQUEZ JOSE-BENITO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 10
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 11
Empresas inactivas: 7
CARGOS DE GONZALEZ- DANS VAZQUEZ JOSE-BENITO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALUMAN SISTEMAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2023 | |
REGOIBIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2023 | |
INVERSIONES ARTEIXO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 30/05/2023 | |
REGOIBIA SL | Apoderado | 04/02/2022 | |
REGOIBIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 04/02/2022 | |
ALUMAN SISTEMAS SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/05/2020 | |
INVERSIONES ARTEIXO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 22/05/2020 | |
ALUMAN CANARIAS SL | Apoderado Mancomunado | 18/05/2020 | |
ALUMAN CANARIAS SL | Apoderado | 18/05/2020 | |
ILM TRAINING INVESTMENTS & MANAGEMENT SL | Administrador Unico | 02/12/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ- DANS VAZQUEZ JOSE-BENITO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ- DANS VAZQUEZ JOSE-BENITO
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barreiro Buño Ana
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 85, S 8, H C 7530, I/A 22 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-15
Empresa: REGOIBIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barreiro Buño Ana
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 80, S 8, H C 64521, I/A 10 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-15
Empresa: INVERSIONES ARTEIXO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barreiro Buño Ana
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3321 , F 45, S 8, H C 3897, I/A 47 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-15
Empresa: ALUMAN SISTEMAS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Barreiro Buño Ana
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3397 , F 203, S 8, H C 3901, I/A 50 (30/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-107-15
Empresa: REGOIBIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Apoderado Mancomunado
Apoderado
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3773 , F 77, S 8, H C 64521, I/A 3 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-15
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42939 , F 162, S 8, H B 420107, I/A 33 (05/06/2020)
CVE: BORME-A-2020-113-08
Empresa: ALUMAN RETAIL SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3639 , F 44, S 8, H C 56483, I/A 7 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-15
Empresa: INYECTADOS DE ACCESORIOS GALICIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2151 , F 34, S 8, H C 3899, I/A 28 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-15
Empresa: CARPINTERIA CANDAME SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2840 , F 114, S 8, H C 7115, I/A 24 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-15
Empresa: INVERSIONES ARTEIXO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Gonzalez- Dans Vazquez Jose-benito
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1896 , F 187, S 8, H C 3897, I/A 38 (22/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-102-15
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ- DANS VAZQUEZ JOSE-BENITO
Mostramos los datos de GONZALEZ- DANS VAZQUEZ JOSE-BENITO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ- DANS VAZQUEZ JOSE-BENITO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos