GONZALEZ CRUZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de GONZALEZ CRUZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ CRUZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SI MAS MARKETING PROMOCIONAL SL | Apoderado | 10/01/2021 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CRUZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CRUZ MARIA DEL PILAR
Empresa: SI MAS MARKETING PROMOCIONAL SL
Apoderado
- Gonzalez Cruz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29609 , F 162, S 8, H M 532849, I/A 4 (10/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-9-28
Empresa: SI MAS MARKETING PROMOCIONAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Cruz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29609 , F 162, S 8, H M 532849, I/A 2 (08/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-223-28
Empresa: SI MAS MARKETING PROMOCIONAL SL
Administrador Unico
- Gonzalez Cruz Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29609 , F 160, S 8, H M 532849, I/A 1 (23/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-46-28
Información de GONZALEZ CRUZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de GONZALEZ CRUZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CRUZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos