GONZALEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
Informe ejecutivo de GONZALEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARUSA SL | Administrador Unico | 16/02/2023 | |
REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARUSA SL | Socio Unico | 16/02/2023 | |
CENTRAL DE FRUTAS Y VERDURAS GUADALAJARA IMPORT-EXPORT SL | Administrador Unico | 25/02/2014 | |
TTES COMPRA Y ALQUILER UMET SL | Socio Unico | 12/04/2013 | |
TTES COMPRA Y ALQUILER UMET SL | Administrador Unico | 12/04/2013 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
Empresa: REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARUSA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 165, S 8, H M 786361, I/A 1 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Empresa: REFORMAS Y CONSTRUCCIONES MARUSA SL
Socio Único
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44648 , F 165, S 8, H M 786361, I/A 1 (16/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-28
Empresa: GRUPO GASPRO SL
Liquidador
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 153, S 8, H A 118927, I/A 2 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-03
Empresa: GRUPO GASPRO SL
Administrador Unico
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Liquidador
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3409 , F 153, S 8, H A 118927, I/A 2 (22/02/2019)
CVE: BORME-A-2019-43-03
Administrador Unico
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 579 , F 58, S 8, H GU 9101, I/A 1 (25/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-46-19
Empresa: TTES COMPRA Y ALQUILER UMET SL
Administrador Unico
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 41, S 8, H GU 8628, I/A 2 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-19
Empresa: TTES COMPRA Y ALQUILER UMET SL
Administrador Mancomunado
- Azdouz Abdellatif
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 41, S 8, H GU 8628, I/A 2 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-19
Empresa: TTES COMPRA Y ALQUILER UMET SL
Socio Único
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 41, S 8, H GU 8628, I/A 2 (12/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-74-19
Empresa: TTES COMPRA Y ALQUILER UMET SL
Administrador Mancomunado
- Azdouz Abdellatif
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 565 , F 39, S 8, H GU 8628, I/A 1 (05/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-200-19
Empresa: TRANSPRATEXPRESS SL
Administrador Mancomunado
- Bermejo Cambra Luis Alberto
- Gonzalez Contreras Juan Carlos
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 537 , F 144, S 8, H GU 7730, I/A 2 (23/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-172-19
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ CONTRERAS JUAN CARLOS
Mostramos los datos de GONZALEZ CONTRERAS JUAN CARLOS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CONTRERAS JUAN CARLOS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos