GONZALEZ COBO ROSA MARIA
Informe ejecutivo de GONZALEZ COBO ROSA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE GONZALEZ COBO ROSA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BOEHRINGER INGELHEIM SA | Apoderado Solidario | 25/02/2015 | 19/10/2023 |
LABORATORIOS FHER SA | Apoderado Solidario | 26/02/2015 | 08/08/2019 |
EUROPHARMA SA | Apoderado Solidario | 26/02/2015 | 08/08/2019 |
BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 26/02/2015 | 27/04/2016 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ COBO ROSA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ COBO ROSA MARIA
Empresa: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Cobo Rosa Maria
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45060 , F 100, S 8, H B 13881, I/A 519 (27/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-86-08
Empresa: EUROPHARMA SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Cobo Rosa Maria
- Sanz Herrero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43005 , F 99, S 8, H B 230200, I/A 195 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-45-08
Empresa: LABORATORIOS FHER SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Cobo Rosa Maria
- Sanz Herrero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44464 , F 173, S 8, H B 13879, I/A 207 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Empresa: BOEHRINGER INGELHEIM ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Cobo Rosa Maria
- Sanz Herrero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41445 , F 148, S 8, H B 13881, I/A 502 (26/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Empresa: BOEHRINGER INGELHEIM SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Cobo Rosa Maria
- Sanz Herrero Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44167 , F 59, S 8, H B 13877, I/A 370 (25/02/2015)
CVE: BORME-A-2015-44-08
Información de GONZALEZ COBO ROSA MARIA
Mostramos los datos de GONZALEZ COBO ROSA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ COBO ROSA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos