GONZALEZ CERDA ANTONIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ CERDA ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 6
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ CERDA ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AMAFRI SL | Apoderado | 08/11/2011 | 25/08/2022 |
AMAFRI REYCAL SRL | Apoderado | 08/11/2011 | 25/08/2022 |
DISTRIBUCION DE FRIO HDF SL | Apoderado | 16/11/2018 | |
DISTRIBUCION DE FRIO HDF SL | REPR.143 RRM | 07/10/2010 | 17/10/2013 |
AMAFRI SL | Apoderado | 02/06/2011 | 08/11/2011 |
AMAFRI REYCAL SRL | Apoderado | 14/06/2011 | 08/11/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CERDA ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CERDA ANTONIO
Empresa: AMAFRI REYCAL SRL
Apoderado
- Gonzalez Cerda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 148, S 8, H Z 51137, I/A 5 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-50
Empresa: AMAFRI SL
Apoderado
- Gonzalez Boldova Antonio
- Gonzalez Cerda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 14, S 8, H Z 3106, I/A 11 (25/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-167-50
Empresa: DISTRIBUCION DE FRIO HDF SL
Apoderado
- Gonzalez Cerda Antonio
- Rueda Moran Eulogio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43900 , F 113, S 8, H B 318111, I/A 16 (16/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-225-08
Empresa: DISTRIBUCION DE FRIO HDF SL
REPR.143 RRM
- Gonzalez Cerda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43900 , F 111, S 8, H B 318111, I/A 10 (17/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-205-08
Empresa: AMAFRI SL
Apoderado
- Gonzalez Cerda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 14, S 8, H Z 3106, I/A 8 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-50
Empresa: AMAFRI SL
Apoderado
- Gonzalez Cerda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 14, S 8, H Z 3106, I/A 8 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-50
Empresa: AMAFRI REYCAL SRL
Apoderado
- Gonzalez Cerda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 147, S 8, H Z 51137, I/A 3 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-50
Empresa: AMAFRI REYCAL SRL
Apoderado
- Gonzalez Cerda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 147, S 8, H Z 51137, I/A 3 (08/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-219-50
Empresa: AMAFRI REYCAL SRL
Apoderado
- Gonzalez Cerda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3821 , F 147, S 8, H Z 51137, I/A 2 (14/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-121-50
Empresa: AMAFRI SL
Apoderado
- Gonzalez Cerda Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2180 , F 14, S 8, H Z 3106, I/A 7 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-114-50
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ CERDA ANTONIO
Mostramos los datos de GONZALEZ CERDA ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CERDA ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos