GONZALEZ CASAÑAS CARMEN NORELI
Informe ejecutivo de GONZALEZ CASAÑAS CARMEN NORELI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ CASAÑAS CARMEN NORELI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NOREYI 2014 SL | Administrador Unico | 29/11/2019 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CASAÑAS CARMEN NORELI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CASAÑAS CARMEN NORELI
Empresa: SALUTEM CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Diaz Noda Ubay
- Gonzalez Casañas Carmen Noreli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3743 , F 66, S 8, H TF 66438, I/A 2 (23/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-47-38
Empresa: SALUTEM CANARIAS SL
Administrador Solidario
- Diaz Noda Ubay
- Gonzalez Casañas Carmen Noreli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3743 , F 64, S 8, H TF 66438, I/A 1 (13/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-141-38
Empresa: NOREYI 2014 SL
Administrador Unico
- Gonzalez Casañas Carmen Noreli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 160, S 8, H TF 61630, I/A 2 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-38
Empresa: NOREYI 2014 SL
Administrador Solidario
- Garcia Rodriguez Yeisel
- Gonzalez Casañas Carmen Noreli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 160, S 8, H TF 61630, I/A 2 (29/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-237-38
Empresa: NOREYI 2014 SL
Administrador Solidario
- Garcia Rodriguez Yeisel
- Gonzalez Casañas Carmen Noreli
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3588 , F 158, S 8, H TF 61630, I/A 1 (28/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-203-38
Información de GONZALEZ CASAÑAS CARMEN NORELI
Mostramos los datos de GONZALEZ CASAÑAS CARMEN NORELI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CASAÑAS CARMEN NORELI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos