GONZALEZ CARBONELL CORAL
Informe ejecutivo de GONZALEZ CARBONELL CORAL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ CARBONELL CORAL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PLEYADES INVERSIONES SICAV | Consejero | 04/04/2011 | 11/01/2018 |
FINANZAS 24 SICAV | Secretario | 04/07/2013 | 28/09/2015 |
FINANZAS 24 SICAV | Consejero | 04/07/2013 | 28/09/2015 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CARBONELL CORAL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CARBONELL CORAL
Empresa: PLEYADES INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Castro Sousa Alfonso
- Castro Sousa Sara
- Gonzalez Carbonell Coral
- Rego Castro Manuela
Entidad Depositaria
Presidente
Secretario No Consejero
V-SEC NO CON
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46204 , F 131, S 8, H B 512891, I/A 35 (11/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-12-08
Empresa: FINANZAS 24 SICAV
Consejero
- Gonzalez Carbonell Coral
Secretario
- Gonzalez Carbonell Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16854 , F 122, S 8, H M 288094, I/A 22 (28/09/2015)
CVE: BORME-A-2015-191-28
Empresa: FINANZAS 24 SICAV
Consejero
- Castro Sousa Alfonso
- Gonzalez Carbonell Coral
Presidente
Secretario
- Gonzalez Carbonell Coral
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16854 , F 120, S 8, H M 288094, I/A 20 (04/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-130-28
Empresa: PLEYADES INVERSIONES SICAV
Consejero Delegado
Consejero
- Castro Sousa Alfonso
- Castro Sousa Sara
- Gonzalez Carbonell Coral
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24548 , F 144, S 8, H M 303359, I/A 21 (04/04/2011)
CVE: BORME-A-2011-73-28
Información de GONZALEZ CARBONELL CORAL
Mostramos los datos de GONZALEZ CARBONELL CORAL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CARBONELL CORAL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos