GONZALEZ CANDELA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de GONZALEZ CANDELA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ CANDELA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CLUBS EL CANDADO SA | Consejero | 01/12/2015 | 03/04/2024 |
CLUBS EL CANDADO SA | Consejero | 01/06/2015 | 01/12/2015 |
CREVI GELATS SL | Administrador Unico | 27/08/2012 | |
MECANICAS GONMIR SL | Administrador Unico | 01/04/2009 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CANDELA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CANDELA JOSE LUIS
Empresa: CLUBS EL CANDADO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676, L 589, F 13, S 8, H MA 20796, I/A 17 (03/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-70-29
Empresa: CLUBS EL CANDADO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676, L 589, F 12, S 8, H MA 20796, I/A 15 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-29
Empresa: CLUBS EL CANDADO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676, L 589, F 12, S 8, H MA 20796, I/A 15 (01/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-235-29
Empresa: CLUBS EL CANDADO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Tesorero
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676, L 589, F 11, S 8, H MA 20796, I/A 13 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-29
Empresa: CLUBS EL CANDADO SA
Consejero
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1676, L 589, F 11, S 8, H MA 20796, I/A 13 (01/06/2015)
CVE: BORME-A-2015-108-29
Empresa: CREVI GELATS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Candela Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3154 , F 29, S 8, H A 104726, I/A 3 (27/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-171-03
Empresa: MECANICAS GONMIR SL
Administrador Unico
- Gonzalez Candela Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2196 , F 105, S 8, H A 51684, I/A 5 (01/04/2009)
CVE: BORME-A-2009-70-03
Información de GONZALEZ CANDELA JOSE LUIS
Mostramos los datos de GONZALEZ CANDELA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CANDELA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos