GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO
Informe ejecutivo de GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INFRA TEC GLOBAL ESPAÑA SL | Representante | 07/06/2024 | |
SACYR CONCESIONES SL | Apoderado Mancomunado | 14/02/2024 | |
SACYR CONSTRUCCION APARCAMIENTOS PLAZA DEL MILENIO SL | Representante | 27/12/2023 | |
SETAS DE SEVILLA SL | Representante | 20/12/2023 | |
SACYR CONSTRUCCION APARCAMIENTOS DAOIZ Y VELARDE SL | Representante | 18/12/2023 | |
APARCAMIENTO VIRGEN DEL ROMERO SL | Representante | 14/12/2023 | |
APARCAMIENTO JUAN ESPLANDIU SL | Representante | 13/12/2023 | |
SACYR INDUSTRIAL OPERACION Y MANTENIMIENTO SL | Representante | 12/01/2023 | |
INTERCAMBIADOR DE TRANSPORTES DE MONCLOA SA | Representante | 12/01/2023 | |
INFRATEXTURA SL | Representante | 12/01/2023 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO
Empresa: INFRA TEC GLOBAL ESPAÑA SL
Representante
- Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H M 712961, I/A 25 (07/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-114-28
Empresa: SACYR CONCESIONES SL
Apoderado Mancomunado
- Fresneda Guerra Ramon-manuel
- Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Iñigo
- Jimenez-alfaro Larrazabal Rodrigo
- Lima Felix Nuno
- Pinacho Lastres Pablo
- Rodriguez Avial Villalain Fernando
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 40340 , F 33, S 8, H M 471022, I/A 97 (14/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-37-28
Administrador Mancomunado
Representante
- Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Iñigo
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 184, S 8, H M 631244, I/A 35 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Gonzalez Ignacio
- Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44140 , F 184, S 8, H M 631244, I/A 35 (27/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-3-28
Administrador Solidario
Representante
- Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Iñigo
- Jimenez Ortega Domingo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38120 , F 219, S 8, H M 631031, I/A 36 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Gonzalez Ignacio
- Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38120 , F 219, S 8, H M 631031, I/A 36 (20/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-245-28
Administrador Mancomunado
Representante
- Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Iñigo
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38537 , F 11, S 8, H M 631030, I/A 33 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Gonzalez Ignacio
- Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38537 , F 11, S 8, H M 631030, I/A 33 (18/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-243-28
Administrador Mancomunado
Representante
- Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Iñigo
- Viadero Canales Jesus David
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35101 , F 225, S 8, H M 631245, I/A 35 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
Administrador Solidario
Representante
- Garcia Gonzalez Ignacio
- Gonzalez Camino Ruiz De Bucesta Iñigo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35101 , F 225, S 8, H M 631245, I/A 35 (14/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-241-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO
Mostramos los datos de GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CAMINO RUIZ DE BUCESTA IÑIGO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos