GONZALEZ CALVO ISABEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ CALVO ISABEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ CALVO ISABEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES VIÑOLO&ISABEL SL | Apoderado | 14/07/2014 | |
TRANSPORTES VIÑOLO&ISABEL SL | Socio Unico | 27/06/2014 | |
TRANSPORTES HERMANOS GONZALEZ Y VIÑOLO SRL | Socio Unico | 05/02/2013 | |
TRANSPORTES HERMANOS GONZALEZ Y VIÑOLO SRL | Administrador Unico | 05/02/2013 | |
TRANSPORTES OLIVER AND CHRISTIAN SL | Administrador Unico | 18/03/2010 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CALVO ISABEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CALVO ISABEL
Empresa: TRANSPORTES VIÑOLO&ISABEL SL
Apoderado
- Gonzalez Calvo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 169, S 8, H AL 42987, I/A 2 (14/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-140-04
Empresa: TRANSPORTES VIÑOLO&ISABEL SL
Socio Único
- Gonzalez Calvo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1645 , F 169, S 8, H AL 42987, I/A 1 (27/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-126-04
Administrador Unico
- Gonzalez Calvo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 49, S 8, H AL 40700, I/A 1 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-04
Socio Único
- Gonzalez Calvo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1544 , F 49, S 8, H AL 40700, I/A 1 (05/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-33-04
Empresa: TRANSPORTES OLIVER AND CHRISTIAN SL
Administrador Unico
- Gonzalez Calvo Isabel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1365 , F 173, S 8, H AL 35871, I/A 1 (18/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-61-04
Información de GONZALEZ CALVO ISABEL
Mostramos los datos de GONZALEZ CALVO ISABEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CALVO ISABEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos