GONZALEZ CALER RAFAEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ CALER RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ CALER RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ARTE 3000 MANIPULADOS-RETRACTILADOS SL | Socio Unico | 30/01/2017 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ CALER RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ CALER RAFAEL
Socio Único
- Gonzalez Caler Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27316 , F 141, S 8, H M 492220, I/A 3 (30/01/2017)
CVE: BORME-A-2017-26-28
Administrador Unico
- Gonzalez Caler Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27316 , F 140, S 8, H M 492220, I/A 2 (12/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-239-28
Administrador Unico
- Gonzalez Caler Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27316 , F 139, S 8, H M 492220, I/A 1 (08/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-28
Información de GONZALEZ CALER RAFAEL
Mostramos los datos de GONZALEZ CALER RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ CALER RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos