GONZALEZ BURGIN SOFIA ELISABETH
Informe ejecutivo de GONZALEZ BURGIN SOFIA ELISABETH
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 6
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ BURGIN SOFIA ELISABETH
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HUNTER BIENES SL | Apoderado | 08/05/2024 | |
SAMANO DESARROLLOS INTEGRALES SL | Apoderado | 17/11/2022 | |
PALM BEACH DE APROVECHAMIENTO INMOBILIARIO POR TURNO SL | Apoderado | 29/11/2018 | |
MIMOSAS DEVELOPMENTS SL | Apoderado | 31/10/2018 | |
HARWOOD DEVELOPMENTS SL | Apoderado | 31/10/2018 | |
BURGIN MANAGEMENT SL | Apoderado | 31/10/2018 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ BURGIN SOFIA ELISABETH
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ BURGIN SOFIA ELISABETH
Empresa: HUNTER BIENES SL
Apoderado
- Gonzalez Burgin Sofia Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3400, L 2312, F 159, S 8, H MA 65942, I/A 5 (08/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-95-29
Empresa: SAMANO DESARROLLOS INTEGRALES SL
Apoderado
- Gonzalez Burgin Sofia Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3937, L 2848, F 49, S 8, H MA 80950, I/A 4 (17/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-227-29
Apoderado
- Gonzalez Burgin Sofia Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2468, L 1381, F 211, S 8, H MA 40128, I/A 5 (29/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-237-29
Empresa: BURGIN MANAGEMENT SL
Apoderado
- Gonzalez Burgin Sofia Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2150, L 1063, F 118, S 8, H MA 9952, I/A 3 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-29
Empresa: HARWOOD DEVELOPMENTS SL
Apoderado
- Gonzalez Burgin Sofia Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4571, L 3479, F 41, S 8, H MA 99052, I/A 2 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-29
Empresa: MIMOSAS DEVELOPMENTS SL
Apoderado
- Gonzalez Burgin Sofia Elisabeth
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2792, L 1705, F 81, S 8, H MA 48996, I/A 2 (31/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-217-29
Información de GONZALEZ BURGIN SOFIA ELISABETH
Mostramos los datos de GONZALEZ BURGIN SOFIA ELISABETH que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ BURGIN SOFIA ELISABETH, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos