GONZALEZ BERLANGA LUIS
Informe ejecutivo de GONZALEZ BERLANGA LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ BERLANGA LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LUIS GONZALEZ E HIJOS SA | Vicepresidente | 08/08/2012 | |
LUIS GONZALEZ E HIJOS SA | Consejero | 08/08/2012 | |
LUIS GONZALEZ E HIJOS SA | Apoderado Mancomunado | 09/03/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ BERLANGA LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ BERLANGA LUIS
Empresa: LUIS GONZALEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Berlanga Latorre Josefa
- Gonzalez Berlanga Luis
- Gonzalez Berlanga Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalez Berlanga Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 45, S 8, H J 1279, I/A 10 (26/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-209-23
Empresa: LUIS GONZALEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Berlanga Latorre Josefa
- Gonzalez Berlanga Luis
- Gonzalez Berlanga Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalez Berlanga Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 44, S 8, H J 1279, I/A 9 (19/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-205-23
Empresa: LUIS GONZALEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Berlanga Latorre Josefa
- Gonzalez Berlanga Luis
- Gonzalez Berlanga Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalez Berlanga Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 44, S 8, H J 1279, I/A 8 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-23
Empresa: LUIS GONZALEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado
Consejero
- Berlanga Latorre Josefa
- Gonzalez Berlanga Luis
- Gonzalez Berlanga Manuel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Gonzalez Berlanga Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 44, S 8, H J 1279, I/A 8 (08/08/2012)
CVE: BORME-A-2012-158-23
Empresa: LUIS GONZALEZ E HIJOS SA
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Berlanga Luis
- Gonzalez Berlanga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 43, S 8, H J 1279, I/A 7 (09/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-54-23
Empresa: LUIS GONZALEZ E HIJOS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Gonzalez Berlanga Luis
- Gonzalez Berlanga Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36 , F 43, S 8, H J 1279, I/A 6 (22/03/2010)
CVE: BORME-A-2010-60-23
Información de GONZALEZ BERLANGA LUIS
Mostramos los datos de GONZALEZ BERLANGA LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ BERLANGA LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos