GONZALEZ BARO SARA
Informe ejecutivo de GONZALEZ BARO SARA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE GONZALEZ BARO SARA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INDUSTRIAS BEC SA | Apoderado Solidario | 10/05/2021 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ BARO SARA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ BARO SARA
Empresa: INDUSTRIAS BEC SA
Apoderado Solidario
- Gonzalez Baro Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37605 , F 101, S 8, H B 18835, I/A 27 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Empresa: INDUSTRIAS BEC SA
Administrador Unico
- Gonzalez Baro Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37605 , F 100, S 8, H B 18835, I/A 26 (10/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-92-08
Empresa: INDUSTRIAS BEC SA
Administrador Unico
- Gonzalez Baro Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37605 , F 100, S 8, H B 18835, I/A 25 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-08
Empresa: INDUSTRIAS BEC SA
Administrador Unico
- Gonzalez Baro Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37605 , F 100, S 8, H B 18835, I/A 25 (30/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-236-08
Empresa: GESTIO PATRIMONIAL FMG SL
Liquidador
- Gonzalez Baro Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 194, S 8, H B 417583, I/A 3 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-08
Empresa: GESTIO PATRIMONIAL FMG SL
Administrador Unico
- Gonzalez Baro Sara
Liquidador
- Gonzalez Baro Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 194, S 8, H B 417583, I/A 3 (12/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-240-08
Empresa: INDUSTRIAS BEC SA
Administrador Unico
- Gonzalez Baro Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35277 , F 112, S 8, H B 18835, I/A 20 (30/12/2014)
CVE: BORME-A-2015-5-08
Empresa: GESTIO PATRIMONIAL FMG SL
Administrador Unico
- Gonzalez Baro Sara
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42889 , F 190, S 8, H B 417583, I/A 1 (12/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-242-08
Información de GONZALEZ BARO SARA
Mostramos los datos de GONZALEZ BARO SARA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ BARO SARA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos