GONZALEZ BANDRES PABLO VENANCIO
Informe ejecutivo de GONZALEZ BANDRES PABLO VENANCIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ BANDRES PABLO VENANCIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
LA SUERTE DE GREDOS SL | Apoderado | 20/12/2018 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ BANDRES PABLO VENANCIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ BANDRES PABLO VENANCIO
Empresa: LA SUERTE DE GREDOS SL
Apoderado
- Gonzalez Bandres Pablo Venancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30500 , F 62, S 8, H M 548871, I/A 3 (20/12/2018)
CVE: BORME-A-2019-1-28
Empresa: LA SUERTE DE GREDOS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Bandres Pablo Venancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30500 , F 62, S 8, H M 548871, I/A 2 (05/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-72-28
Empresa: LA SUERTE DE GREDOS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Bandres Pablo Venancio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30500 , F 60, S 8, H M 548871, I/A 1 (30/11/2012)
CVE: BORME-A-2012-236-28
Información de GONZALEZ BANDRES PABLO VENANCIO
Mostramos los datos de GONZALEZ BANDRES PABLO VENANCIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ BANDRES PABLO VENANCIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos