GONZALEZ AYUSO SAMUEL
Informe ejecutivo de GONZALEZ AYUSO SAMUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE GONZALEZ AYUSO SAMUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GASTRO COLEN SL | Administrador Solidario | 07/06/2019 | 30/06/2022 |
MADPOWDER SL | Administrador Solidario | 27/09/2018 | 30/06/2022 |
NEWALL PRESS SL | Liquidador Unico | 11/05/2022 | 11/05/2022 |
NEWALL PRESS SL | Administrador Unico | 30/07/2020 | 11/05/2022 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ AYUSO SAMUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ AYUSO SAMUEL
Empresa: MADPOWDER SL
Administrador Solidario
- Alonso Martinez Adrian
- Gonzalez Ayuso Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 181, S 8, H LO 15668, I/A 5 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-26
Empresa: GASTRO COLEN SL
Administrador Solidario
- Alonso Martinez Adrian
- Gonzalez Ayuso Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 164, S 8, H LO 18517, I/A 2 (30/06/2022)
CVE: BORME-A-2022-131-26
Empresa: NEWALL PRESS SL
Liquidador Unico
- Gonzalez Ayuso Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 864 , F 84, S 8, H LO 19019, I/A 2 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-26
Empresa: NEWALL PRESS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ayuso Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 864 , F 84, S 8, H LO 19019, I/A 2 (11/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-95-26
Empresa: NEWALL PRESS SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ayuso Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 864 , F 84, S 8, H LO 19019, I/A 1 (30/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-152-26
Empresa: GASTRO COLEN SL
Administrador Solidario
- Alonso Martinez Adrian
- Gonzalez Ayuso Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 852 , F 163, S 8, H LO 18517, I/A 1 (07/06/2019)
CVE: BORME-A-2019-116-26
Empresa: MADPOWDER SL
Administrador Solidario
- Alonso Martinez Adrian
- Gonzalez Ayuso Samuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 767 , F 180, S 8, H LO 15668, I/A 3 (27/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-194-26
Información de GONZALEZ AYUSO SAMUEL
Mostramos los datos de GONZALEZ AYUSO SAMUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ AYUSO SAMUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos