GONZALEZ ARROYO CARMEN
Informe ejecutivo de GONZALEZ ARROYO CARMEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ ARROYO CARMEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HIDROELECTRICA DEL CARRION SL | Secretario | 06/09/2024 | |
HIDROELECTRICA DEL CARRION SL | Consejero | 06/09/2024 | |
EL CORRALILLO DE TEO SL | Administrador Solidario | 12/01/2023 | |
CEMENTOS LA JOTA SL | Apoderado Solidario | 17/01/2013 | |
GIL MARTIN SL | Apoderado | 05/03/2012 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ARROYO CARMEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ARROYO CARMEN
Empresa: HIDROELECTRICA DEL CARRION SL
Consejero
- Gonzalez Arroyo Carmen
Secretario
- Gonzalez Arroyo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H P 4429, I/A 11 (06/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-176-34
Empresa: EL CORRALILLO DE TEO SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Arroyo Ana Paula
- Gonzalez Arroyo Carmen
- Gonzalez Arroyo Pedro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1625 , F 181, S 8, H VA 33578, I/A 1 (12/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-13-47
Empresa: CEMENTOS LA JOTA SL
Apoderado Solidario
- Fuentes Arroyo Myrian
- Gonzalez Arroyo Carmen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3299 , F 200, S 8, H Z 39601, I/A 4 (17/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-17-50
Empresa: GIL MARTIN SL
Apoderado
- Gonzalez Arroyo Carmen
- Myriam Fuentes Arroyo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 448 , F 130, S 8, H P 6574, I/A 3 (05/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-53-34
Información de GONZALEZ ARROYO CARMEN
Mostramos los datos de GONZALEZ ARROYO CARMEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ARROYO CARMEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos