GONZALEZ ARDILA ESTHER
Informe ejecutivo de GONZALEZ ARDILA ESTHER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE GONZALEZ ARDILA ESTHER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ELIRECON ERC SL | Administrador Solidario | 09/02/2023 | |
BIO DESINFECCIONES SIN CONTACTO SL | Apoderado | 28/11/2018 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ARDILA ESTHER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ARDILA ESTHER
Empresa: ELIRECON ERC SL
Administrador Solidario
- Gonzalez Ardila David
- Gonzalez Ardila Esther
- Gonzalez Ardila Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1540 , F 170, S 8, H SS 10727, I/A 10 (09/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-38-20
Empresa: BIO DESINFECCIONES SIN CONTACTO SL
Apoderado
- Gonzalez Ardila Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 146, S 8, H SS 39017, I/A 4 (28/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-244-20
Empresa: MENKEVIS BMC SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ardila Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 145, S 8, H SS 39017, I/A 2 (06/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-221-20
Empresa: MENKEVIS BMC SL
Administrador Unico
- Gonzalez Ardila Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 144, S 8, H SS 39017, I/A 1 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-20
Empresa: MENKEVIS BMC SL
Socio Único
- Gonzalez Ardila Esther
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2769 , F 144, S 8, H SS 39017, I/A 1 (31/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-215-20
Información de GONZALEZ ARDILA ESTHER
Mostramos los datos de GONZALEZ ARDILA ESTHER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ARDILA ESTHER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos