GONZALEZ ARANDA FRANCISCO JAVIER
Informe ejecutivo de GONZALEZ ARANDA FRANCISCO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE GONZALEZ ARANDA FRANCISCO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASERHOS SIGLO XXI SL | Administrador Unico | 17/10/2012 | |
INSTALACIONES GALAN Y GONZALEZ SL | Administrador Mancomunado | 14/05/2012 | |
RESTAURANTE LA ASOMADILLA SL | Administrador Unico | 16/09/2011 | |
RESTAURANTE LA ASOMADILLA SL | Socio Unico | 16/09/2011 |
VINCULACIONES DE GONZALEZ ARANDA FRANCISCO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ARANDA FRANCISCO JAVIER
Empresa: FRADEJA SIGLO XXI SL
Liquidador
- Gonzalez Aranda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26432 , F 173, S 8, H M 476350, I/A 4 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Empresa: FRADEJA SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Gonzalez Aranda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26432 , F 173, S 8, H M 476350, I/A 4 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-247-28
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
- Gonzalez Aranda Francisco Javier
Apoderado Solidario
- ADMI-EXPRES-GMC SL
- Aguilar Velasco Maria Paz
- Alberdi Zubizarreta Eduardo
- ASESORIA SORIANO GRANADA SL
- ASESORIA VICO SL
- Cerrato Ruiz Maria Luisa
- Claver Sanchez Maria Eugenia
- De La Fuente & Martin Alonso Abogados Sociedad Lim
- Delgado Garcia Manuel Antonio
- Fombella Alvarado Rosa Maria
- GRUPO SURLEX SL
- Guerrero Vergara Jose Antonio
- Hernandez Liebanas Francisco
- MARKETPLACE CONSULTING SL
- Morera & Vallejo Servicios Financieros Sociedad Li
- ODIMED CONSULTORIA & SERVICIOS SL
- Sevillano Martinez Juan
- Villagarasa Ros Antonio
Apoderado
- 3J LAVALL BUSINESS & SOTUTIONS SL
- AIRU ASESORES SL
- Alemany Cardona Maria Amparo
- Alfonso Alfonso Maria Lourdes
- Alvarez Lopez Venus Patricia
- ASER FINANCIEROS SL
- Asesoramiento Contabilidad Y Servicios Adminitrati
- Asesoramientos Empresariales Pedros Sociedad Limit
- ASESORIA MONTERO Y SOLANO SL
- AYUDA Y CREDITO CONSULTORES SL
- Bataller Camacho Maria
- BLADYDUNA SL
- Blanco Quintana Flora
- Bloomfield Insurance Brokers B-sure Sociedad Limit
- Calderon Cardeñosa Maria Luisa
- Carrillo Tejedo Jairo
- Cebrian Claver Jose Juan
- CONSULTORIA XIFRES SL
- Diaz Gonzalez Luis Miguel
- Fernandez Alarcon Margarita
- Fernandez Contreras Joaquin
- Ferre Fenoy Purificacion
- FINANSER CONSULTORES SL
- GABINETE DE EMPRESAS GARBEM SL
- Gallego Garcia Adolfo
- GALMES SUREDA SL
- GARCIA LOPEZ CONSULTORES SL PROFESI
- GESMUÑOZ GESTORIA ADMINISTRATIVA SL
- GRUPODOMO 2002 SLL
- Herrera Gonzalez Roberto
- IBEROS CAPITAL ADVISORS SL
- ITSASADARRA SL
- JO FINANCIAL LINK SPAIN SL
- LABORANTIA SL
- Llorente Varon Juan Carlos
- Lopez Perez Manuel Trajano
- Lopez Tapia Isidro
- Lozano Piñero Irene
- MANZANEQUE ASESORES SL
- Marcos Salvatierra Montserrat
- Marin Zafra Adolfo
- Marquez Gomez Natividad
- Martinez Gimenez Rafael Pablo
- Martinez Peñarrubia Jose Carlos
- Montiel Piedecausa Antonio
- Murcia Lopez Lorena Alejandra
- NOBEL GROUP 2011 SL
- Nuñez Naya Antonio Jose
- Olmo Huertas Ana Maria
- Ortega Muñoz Carlos Manuel
- Ortiz Garcia Isabel Carmen
- Ortiz Garcia Juan Antonio
- PALACIOS DIAZ CONSULTORES SL
- Perales Llobregat Rafael
- Pons Marti Antonio De Padua
- Pons Marti Maria Vicenta
- REDTAX SL
- Rivas Fernandez Rafael
- ROCAN ASESORES HUETOR TAJAR SL
- Rubio Alesanco Alejandro
- S B CONSULTING VALENCIA SL
- Sanchez Garcia Alicia
- Signes Casanoves Bernardo Cristobal
- Silva Huertas Miguel Angel
- Soler Porta Mariano
- Tirado Zarco Esmeralda
- TRUELUX COACHING EMPRESARIAL SL
- URIBITARTE FINANACIAL SL
- Vidal Troitiño Maria De La Concepcion
- Werheit Schuh Hermann Josef
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5653 , F 196, S 8, H BI 17,A , I/ 3610 (15/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-59-48
Empresa: CASERHOS SIGLO XXI SL
Administrador Unico
- Gonzalez Aranda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19519 , F 186, S 8, H M 342773, I/A 7 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28
Empresa: CASERHOS SIGLO XXI SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Aranda Francisco Javier
- Haralampiev Petrov Petre
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19519 , F 186, S 8, H M 342773, I/A 7 (17/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-207-28
Empresa: INSTALACIONES GALAN Y GONZALEZ SL
Administrador Mancomunado
- Galan Gomez Cesareo
- Gonzalez Aranda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9469, L 6751, F 108, S 8, H V 148494, I/A 1 (14/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-97-46
Empresa: RESTAURANTE LA ASOMADILLA SL
Nuevo Socio Único
- Gonzalez Aranda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 153, S 8, H CO 30728, I/A 3 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-14
Empresa: RESTAURANTE LA ASOMADILLA SL
Administrador Unico
- Gonzalez Aranda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2216 , F 153, S 8, H CO 30728, I/A 2 (16/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-184-14
Empresa: BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA
Apoderado Mancomunado
- Albella Esteve Maria Mercedes
- Albendiz Gonzalez Irene
- Alcantara Ruiz Maria Teresa
- Arevalo Gandal Javier
- Arteaga Pardo Jose
- Arufe Espña Pablo
- Avellaneda Garcia Angel Fernando
- Batiste Angles Amadeo
- Bueso Montero Emilio
- Cabradilla Antolin Leonilla
- Cano Navarro Joe Maria
- Carcole Ardevol Jose
- Castillo Marzabal Francisco Jose
- Cruz Fernandez Pedro Julian
- De Miguel Campos Carlos Javier
- Del Rio Usabel Idoia
- Delgado Ruiz Diego
- Espejo Sanz Maria Teresa
- Estepa Zapata Juan Jose
- Ferriz Herrerias Joaquin Jesus
- Garcia Albos Laura
- Garcia Biribay Justino
- Garcia Gonzalo Felix Carlos
- Gil Uson Marta
- Giner Calatayud Jose Ramon
- Gomez Valverde Antonio
- Gonzalez Aranda Francisco Javier
Apoderado Solidario
- Bilbao Zuazua Iker
- Gonzalez Esparza Juan Maria
- Gonzalez Ximenez Alejandro
- Graciano Gamero Rafael
- Hernandez Liebanas Francisco
- Hernandez Lopez Josefa Ana
- Hernandez Manzano Enrique Santiago
- Hevilla Vargas Maria Jose
- Iglesias Sexto Jose Luis
- Izquierdo Dols Miguel
- Liarte Benedi Maria Inmaculada
- Lopez Cobles Jose Antonio
- Lopez Delgado Maria Del Pilar
- Lozano Valdivieso Gregorio Francisco
- Mairons Tuneu Julia
- Martin Gonzalez Jose Jesus
- Martinez Blanque Bernardo
- Molina Medina Rafael
- Morillo Martinez Manuel
- Moruno Maximiano Cristina
- Muniategui Musatadi Gaizka
- Navarro Ramos Angel Francisco
- Nogueras Cebrero Jose Manuel
- Ortiz Martin Francisco Eulogio
- Osacar Garaicoechea Enrique Fernando
- Perdomo Peña Patricia
- Perez Santos Alfonso
- Plaza Guerrero Francisco Jose
- Ramos Cagiao Amparo
- Remon Saenz Cesar
- Ribes Estrella Joan Marc
- Rodriguez Ruiz Juan Antonio
- Rodriguez Vilaboy Roberto Carlos
- Rufat Fontanet Jorge
- Ruiz Poyatos Virginia
- Salvador Minguillon Fernando
- Sanchez Herrero Clemente Mario Francisco
- Santana Diaz Sebastian
- Sanz Piñeiro Jose Maria
- Sike Hu Lu
- Tellechea Abascal Pedro-manuel
- Valdes Cabañas Jaime Angel
- Velazquez Jimenez Manuel
- Villagarasa Ros Antonio
- Yuste Soriano Maria Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5169 , F 148, S 8, H BI 17,A , I/ 2651 (17/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-125-48
Empresa: CASERHOS SIGLO XXI SL
Administrador Mancomunado
- Gonzalez Aranda Francisco Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19519 , F 186, S 8, H M 342773, I/A 6 (27/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-67-28
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ ARANDA FRANCISCO JAVIER
Mostramos los datos de GONZALEZ ARANDA FRANCISCO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ARANDA FRANCISCO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos