GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA
Informe ejecutivo de GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 23
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 21
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROLEIT IBERIA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 25/03/2024 | |
ECOACT IBERICA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 08/03/2024 | |
MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | Apoderado | 11/07/2022 | |
SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS IBERICA SL | Apoderado | 20/04/2021 | |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 29/03/2021 | |
MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | Apoderado | 02/03/2021 | |
MANUFACTURAS ELECTRICAS SA | Apoderado | 11/05/2020 | |
SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA | Apoderado Mancomunado | 29/07/2019 | |
TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL | Apoderado Solidario | 09/04/2019 | |
TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 10/04/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA
Empresa: PROLEIT IBERIA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Carrasco Iglesias Gabriel
- De Alburquerque Gascon Migueis Ana Rita
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
- Gonzalez Gonzalez Cesareo
- Lorenzo Perez Silka
- Portillo Benitez Juan Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7517 , F 215, S 8, H SE 77000, I/A 24 (25/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-66-41
Empresa: ECOACT IBERICA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ana Rita De Alburquerque Gascon Migueis
- Carrasco Iglesias Gabriel
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
- Gonzalez Gonzalez Cesareo
- Lorenzo Perez Silka
- Portillo Benitez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 48859 , F 52, S 8, H B 522386, I/A 36 (08/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-08
Empresa: MANUFACTURAS ELECTRICAS SA
Apoderado
- Carrasco Iglesias Gabriel
- Garcia Jimenez Marta
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
- Gonzalez Gonzalez Cesar
- Lorenzo Perez Silka
- Portillo Benitez Juan Antonio
- Ugarte Arregui Josu
- Valle-ortise Jelena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 205, S 8, H BI 619,A , I/ 174 (11/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-137-48
Apoderado
- Carrasco Iglesias Gabriel
- Garcia Jimenez Marta
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
- Gonzalez Gonzalez Cesar
- Panzeri Vittorio
- Picavet Xavier
- Porcel Meijide Yara
- Torras Chiva Rosa
- Vidal Sanchez Sergio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36349 , F 216, S 8, H M 343799, I/A 59 (20/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-78-28
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
Apoderado Solidario
- Garcia Jimenez Marta
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
- Jelena Valle Ortise
- Ortin Ingles Susana
- Ruiz Escribano Rodriguez Pablo
- Torras Chiva Rosa
- Ugarte Arregui Josu
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47426 , F 159, S 8, H B 57594, I/A 570 (29/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-65-08
Empresa: MANUFACTURAS ELECTRICAS SA
Apoderado
- Carrasco Iglesias Gabriel
- Garcia Jimenez Marta
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
- Gonzalez Gonzalez Cesar
- Lorenzo Perez Silka
- Torras Chiva Rosa
- Ugarte Arregui Josu
- Valle-ortise Jelena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 17, S 8, H BI 619,A , I/ 161 (02/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-48-48
Empresa: MANUFACTURAS ELECTRICAS SA
Apoderado
- Carrasco Iglesias Gabriel
- Costa Santos Antonio
- Garcia Jimenez Marta
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
- Gonzalez Gonzalez Cesar
- Torras Chiva Rosa
- Valle-ortise Jelena
- Vega Hernandez Rogelio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5777 , F 10, S 8, H BI 619,A , I/ 151 (11/05/2020)
CVE: BORME-A-2020-97-48
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Carrasco Iglesias Gabriel
- Costa Santos Antonio
- Garcia Jimenez Marta
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
- Gonzalez Gonzalez Cesareo
- Stephane Marc Antoine Suveg
- Torras Chiva Rosa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46664 , F 154, S 8, H B 57594, I/A 535 (29/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-149-08
Empresa: TELEMANTENIMIENTO DE ALTA TENSION SL
Apoderado Solidario
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46359 , F 187, S 8, H B 130133, I/A 60 (09/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-76-08
Empresa: SCHNEIDER ELECTRIC ESPAÑA SA
Apoderado Mancomunado
- Abad Yuste Miguel
- Abad Yuste Miguel
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
- Gonzalez Gonzalez Cesareo
- Patrick Jean Gaonach
Apoderado Solidario
Apoderado
- Abad Yuste Miguel
- Costa Santos Antonio
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena
- Gonzalez Anta Rodriguez Orta Elena Maria
- Gonzalez Gonzalez Cesareo
- March Vila Josep Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 46334 , F 74, S 8, H B 57594, I/A 507 (23/04/2018)
CVE: BORME-A-2018-84-08
VER MAS ACTOS
Información de GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA
Mostramos los datos de GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de GONZALEZ ANTA RODRIGUEZ ORTA ELENA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos